ETELIA ARQUITECTURA E INGENIERIA SLP - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Aldebaran, 92
Código Postal 41111
Municipio Almensilla
Provincia Sevilla
Mapa Ver Mapa
Razón Social ETELIA ARQUITECTURA E INGENIERIA SLP
CIF B91849349
Capital Social 3040.0 Euros
Actividad Servicios técnicos de arquitectura
Fecha de Constitución 09/02/2010
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE ETELIA ARQUITECTURA E INGENIERIA SLP
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ETELIA ARQUITECTURA E INGENIERIA SLP
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Dominguez Ruiz Ignacio | Liquidador Unico | 09/04/2015 | 09/04/2015 |
Dominguez Ruiz Ignacio | Soc.Prof. | 19/03/2010 | 09/04/2015 |
Dominguez Ruiz Ignacio | Administrador Unico | 19/03/2010 | 09/04/2015 |
Lancharro Cordero Luis Joaquin | Soc.Prof. | 19/03/2010 | 09/04/2015 |
Pallares Silva Ezequiel | Socio | 19/03/2010 | 09/04/2015 |
ACTOS BORME DE ETELIA ARQUITECTURA E INGENIERIA SLP
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5212 , F 21, S 8, H SE 85615, I/A 2 (09/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-73-41
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5212 , F 21, S 8, H SE 85615, I/A 2 (09/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-73-41
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5212 , F 21, S 8, H SE 85615, I/A 2 (09/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-73-41
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5212 , F 21, S 8, H SE 85615, I/A 2 (09/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-73-41
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5212 , F 21, S 8, H SE 85615, I/A 2 (09/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-73-41
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-190-41
Administrador Unico
Socio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5212 , F 19, S 8, H SE 85615, I/A 1 (19/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-61-41
Dirección:C/ ALDEBARAN 92 (ALMENSILLA)
Comienzo de operaciones:09/02/10
Capital:3.040,00 Euros
Objeto social:La actividad propia de los profesionales de la Arquitectura y la Ingeniería.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5212 , F 19, S 8, H SE 85615, I/A 1 (19/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-61-41