ET SERVICES BARCELONA 2013 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Sant Elies, 21
Código Postal 08006
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social ET SERVICES BARCELONA 2013 SL
CIF B65993966
Capital Social 47550.0 Euros
Actividad Actividades de las agencias de viajes
Fecha de Constitución 08/03/2013
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Soriano Mullor Oscar
VINCULACIONES DE ET SERVICES BARCELONA 2013 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ET SERVICES BARCELONA 2013 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MAGIC PRODU EVENTS SL | Consejero | 27/05/2013 | 17/12/2014 |
Marcello Muzi | Consejero | 08/07/2013 | 17/12/2014 |
Sabate Masachs Maria Eulalia | Consejero | 27/05/2013 | 17/12/2014 |
Soriano Mullor Oscar | Consejero | 27/05/2013 | 17/12/2014 |
Soriano Mullor Oscar | REPR.143 RRM | 27/05/2013 | 17/12/2014 |
Soriano Mullor Oscar | Presidente | 27/05/2013 | 17/12/2014 |
Soriano Mullor Oscar | Consejero Delegado | 27/05/2013 | 17/12/2014 |
Torres Caturla Javier | Consejero | 27/05/2013 | 17/12/2014 |
Torres Caturla Javier | Secretario | 27/05/2013 | 17/12/2014 |
ACTOS BORME DE ET SERVICES BARCELONA 2013 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43781 , F 74, S 8, H B 438126, I/A 5 (17/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-245-08
- JUZGADO MERCANTIL 8 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 711/2014, AUTO FIRME DE FECHA 15/10/2014, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO Y CONCLUSION DEL CONCURSO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43781 , F 74, S 8, H B 438126, I/A 5 (17/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-245-08
Capital Anterior: | 45.390,00 | Euros |
Aumento de capital: | 2.160,00 | Euros |
Capital Actual: | 47.550,00 | Euros |
Porcentaje: | 4,76 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43781 , F 74, S 8, H B 438126, I/A 4 (23/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-165-08
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43781 , F 74, S 8, H B 438126, I/A 3 (08/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-133-08
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43781 , F 73, S 8, H B 438126, I/A 2 (27/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-102-08
Consejero
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43781 , F 71, S 8, H B 438126, I/A 1 (27/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-102-08
Dirección:CL SANT ELIES Num.21 P.1 PTA.1 (BARCELONA)
Comienzo de operaciones:08/03/13
Capital:45.390,00 Euros
Objeto social:PRESTACION DE SERVICIOS DE PROMOCION COMERCIAL Y DE APOYO A LA ACTIVIDAD TURISTICA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43781 , F 71, S 8, H B 438126, I/A 1 (27/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-102-08