ESYPRO DISTRIBUCIONES DEL NORESTE SL - EXTINGUIDA
Provincia Barcelona
Razón Social ESYPRO DISTRIBUCIONES DEL NORESTE SL
CIF B63844872
Propietario JL FROIZ SL
VINCULACIONES DE ESYPRO DISTRIBUCIONES DEL NORESTE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ESYPRO DISTRIBUCIONES DEL NORESTE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Froiz Santos Javier | REPR.143 RRM | 19/02/2010 | 02/03/2016 |
JL FROIZ SL | Socio Unico | 01/08/2013 | 02/03/2016 |
JL FROIZ SL | Liquidador | 02/03/2016 | 02/03/2016 |
JL FROIZ SL | Administrador Unico | 02/03/2016 | |
Froiz Espiño Jose Luis | REPR.143 RRM | 19/02/2010 | |
Oriol Moneny Jose Maria | Apoderado | 22/10/2009 |
ACTOS BORME DE ESYPRO DISTRIBUCIONES DEL NORESTE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3891, L 3891, F 123, S 8, H PO 55242, I/A 3 (02/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-49-36
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3891, L 3891, F 123, S 8, H PO 55242, I/A 3 (02/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-49-36
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3891, L 3891, F 123, S 8, H PO 55242, I/A 3 (02/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-49-36
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3891, L 3891, F 123, S 8, H PO 55242, I/A 3 (02/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-49-36
- MODIFICADA LA REDACCION DEL ARTICULO 5º DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, CORRESPONDIENTE AL DOMICILIO SOCIAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3891, L 3891, F 123, S 8, H PO 55242, I/A 2 (01/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-151-36
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3891, L 3891, F 123, S 8, H PO 55242, I/A 2 (01/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-151-36
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37599 , F 110, S 8, H B 305225, I/A 6 (19/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-43-08
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37599 , F 110, S 8, H B 305225, I/A 6 (19/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-43-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37599 , F 109, S 8, H B 305225, I/A 5 (22/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-210-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-185-08