ESTUL 3 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Los Chopos, 37
Código Postal 48992
Municipio Getxo
Provincia Bizkaia
Mapa Ver Mapa
Razón Social ESTUL 3 SL
CIF B48704738
Actividad Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE ESTUL 3 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ESTUL 3 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Chavarri Rodriguez Gonzalo Maria | Administrador Solidario | 17/01/2022 | 03/01/2023 |
Guinea Llop Ignacio Maria | Administrador Solidario | 17/01/2022 | 03/01/2023 |
Guinea Llop Ignacio Maria | Liquidador | 03/01/2023 | 03/01/2023 |
Guinea Llop Jose Javier | Administrador Solidario | 17/01/2022 | 03/01/2023 |
BIRSAY DE SERVICIOS PROFESIONALES SL | Consejero | 17/01/2022 | |
COPPICUS BILBAO SL | Consejero | 17/01/2022 | |
COPPICUS BILBAO SL | Secretario | 17/01/2022 | |
EXPLOTACIONES ZYL SL | Presidente | 17/01/2022 | |
EXPLOTACIONES ZYL SL | Consejero | 17/01/2022 |
ACTOS BORME DE ESTUL 3 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 868 , F 191, S 8, H BI 12539,B , I/ 6 (03/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-8-48
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 868 , F 191, S 8, H BI 12539,B , I/ 6 (03/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-8-48
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 868 , F 191, S 8, H BI 12539,B , I/ 6 (03/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-8-48
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 868 , F 191, S 8, H BI 12539,B , I/ 6 (03/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-8-48
- AVDA DE LOS CHOPOS 37 (GETXO)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 868 , F 191, S 8, H BI 12539,B , I/ 5 (01/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-69-48
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 868 , F 191, S 8, H BI 12539,B , I/ 4 (17/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-18-48
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 868 , F 191, S 8, H BI 12539,B , I/ 4 (17/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-18-48
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 868 , F 191, S 8, H BI 12539,B , I/ 4 (17/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-18-48
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 868 , F 191, S 8, H BI 12539,B , I/ 3. .m (28/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-214-48
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 868 , F 188, S 8, H BI 12539,B , I/ 3 .H (24/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-247-48