ESTUDIOTIPO COMUNICACION SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle del Rey, 72
Código Postal 28300
Municipio Aranjuez
Provincia Madrid
Razón Social ESTUDIOTIPO COMUNICACION SL
CIF B82498387
Capital Social 78220.0 Euros
Actividad Agencias de publicidad
Página Web www.estudiotipo.es
Órgano Administración Administrador único
Propietario Muñoz Rodriguez Luis Antonio
VINCULACIONES DE ESTUDIOTIPO COMUNICACION SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ESTUDIOTIPO COMUNICACION SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Muñoz Rodriguez Luis Antonio | Socio Unico | 19/07/2011 | 15/12/2014 |
Muñoz Rodriguez Luis Antonio | Administrador Unico | 19/07/2011 | 15/12/2014 |
Muñoz Rodriguez Luis Antonio | Liquidador | 15/12/2014 | 15/12/2014 |
Muñoz Rodriguez Luis Antonio | Administrador Solidario | 14/10/2010 | 19/07/2011 |
Vidal Garcia Carlos | Administrador Solidario | 14/10/2010 | 19/07/2011 |
Muñoz Rodriguez Luis Antonio | Administrador Unico | 14/10/2010 |
ACTOS BORME DE ESTUDIOTIPO COMUNICACION SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14909 , F 72, S 8, H M 248161, I/A 6 (15/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-244-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14909 , F 72, S 8, H M 248161, I/A 6 (15/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-244-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14909 , F 72, S 8, H M 248161, I/A 6 (15/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-244-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14909 , F 72, S 8, H M 248161, I/A 6 (15/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-244-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-189-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14909 , F 72, S 8, H M 248161, I/A 5 (19/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-144-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14909 , F 72, S 8, H M 248161, I/A 5 (19/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-144-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14909 , F 72, S 8, H M 248161, I/A 5 (19/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-144-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14909 , F 72, S 8, H M 248161, I/A 5 (19/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-144-28
Capital Anterior: | 39.110,00 | Euros |
Aumento de capital: | 39.110,00 | Euros |
Capital Actual: | 78.220,00 | Euros |
Porcentaje: | 100,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14909 , F 71, S 8, H M 248161, I/A 4 (29/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-235-28