ESTUDIOS Y PROYECTOS ANDRE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Auzolan Kalea, 5
Código Postal 20303
Municipio Irun
Provincia Gipuzkoa
Razón Social ESTUDIOS Y PROYECTOS ANDRE SL
CIF B75086496
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Servicios técnicos de ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico
Fecha de Constitución 04/04/2013
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE ESTUDIOS Y PROYECTOS ANDRE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ESTUDIOS Y PROYECTOS ANDRE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Andre Rabaca Olivia | Administrador Unico | 13/04/2022 | 23/05/2024 |
Andre Rabaca Olivia | Liquidador | 23/05/2024 | 23/05/2024 |
Arretxe Arretxe Jose Julian | Administrador Unico | 22/11/2013 | 13/04/2022 |
Andre Rabaca Olivia | Administrador Unico | 17/06/2013 | 22/11/2013 |
ACTOS BORME DE ESTUDIOS Y PROYECTOS ANDRE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SS 35424, I/A 5 (23/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-104-20
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SS 35424, I/A 5 (23/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-104-20
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SS 35424, I/A 5 (23/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-104-20
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SS 35424, I/A 5 (23/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-104-20
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2606 , F 21, S 8, H SS 35424, I/A 3 (13/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-81-20
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2606 , F 21, S 8, H SS 35424, I/A 3 (13/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-81-20
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2606 , F 21, S 8, H SS 35424, I/A 2 (22/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-231-20
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2606 , F 21, S 8, H SS 35424, I/A 2 (22/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-231-20
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2606 , F 18, S 8, H SS 35424, I/A 1 (17/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-119-20
Dirección:C/ AUZOLAN KALEA Nº5. (IRUN)
Comienzo de operaciones:04/04/13
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:"desarrollo de proyectos industriales y prestación de servicios de asistencia técnica y colaboración comercial relacionados con el sector de la metalurgia"
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2606 , F 18, S 8, H SS 35424, I/A 1 (17/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-119-20