ESTUDIOS TRACER SL - EXTINGUIDA
Dirección social Av Francesc Cambo, 17
Código Postal 08003
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social ESTUDIOS TRACER SL
CIF B61294203
Actividad Servicios técnicos de ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Arias Lara Josefina
VINCULACIONES DE ESTUDIOS TRACER SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ESTUDIOS TRACER SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Arias Lara Josefina | Administrador Unico | 20/05/2014 | 04/10/2016 |
Elvira Arias Eva Maria | Administrador Unico | 13/12/2013 | 20/05/2014 |
Arias Lara Josefina | Administrador Unico | 20/02/2012 | 13/12/2013 |
Escalona Roman Maria Jose | Administrador Unico | 20/02/2012 |
ACTOS BORME DE ESTUDIOS TRACER SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29666 , F 85, S 8, H B 159086, I/A 9 (04/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-195-08
- JUZGADO MERCANTIL 2 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 434/2016, AUTO FIRME DE FECHA 01/06/2016, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO Y CONCLUSION DEL CONCURSO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29666 , F 85, S 8, H B 159086, I/A 9 (04/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-195-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29666 , F 85, S 8, H B 159086, I/A 8 (20/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-98-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29666 , F 85, S 8, H B 159086, I/A 8 (20/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-98-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29666 , F 84, S 8, H B 159086, I/A 7 (13/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-244-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29666 , F 84, S 8, H B 159086, I/A 7 (13/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-244-08
- AV FRANCESC CAMBO Num.17 P.6 PTA.A (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29666 , F 84, S 8, H B 159086, I/A 6 (20/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-43-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29666 , F 84, S 8, H B 159086, I/A 6 (20/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-43-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29666 , F 84, S 8, H B 159086, I/A 6 (20/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-43-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-158-08