ESTUDIOS DE TRANSPORTES Y ADUANAS SA - EXTINGUIDA
Dirección social Avda de la Industria, 12
Código Postal 28823
Municipio Coslada
Provincia Madrid
Razón Social ESTUDIOS DE TRANSPORTES Y ADUANAS SA
CIF A82559535
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Montero Valledor Vicente Javier
VINCULACIONES DE ESTUDIOS DE TRANSPORTES Y ADUANAS SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ESTUDIOS DE TRANSPORTES Y ADUANAS SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Calzada Ballesteros Maria Del Carmen | Secretario | 18/03/2010 | 11/11/2021 |
Calzada Ballesteros Maria Del Carmen | Consejero | 18/03/2010 | 11/11/2021 |
Montero Gomez Javier | Consejero | 18/03/2010 | 11/11/2021 |
Montero Valledor Vicente Javier | Consejero Delegado | 18/03/2010 | 11/11/2021 |
Montero Valledor Vicente Javier | Presidente | 18/03/2010 | 11/11/2021 |
Montero Valledor Vicente Javier | Consejero | 18/03/2010 | 11/11/2021 |
Rico D'orador Salvador | Administrador Concursal | 12/03/2015 | 11/11/2021 |
ACTOS BORME DE ESTUDIOS DE TRANSPORTES Y ADUANAS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15012 , F 110, S 8, H M 250310, I/A 5 (11/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-221-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:ESTUDIOS DE TRANSPORTES Y ADUANAS SA
Nif:A82559535
Revocación:
Tipo:Cese
Nombre:Rico D'orador Salvador
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 2 DE MADRID
Número:2
Juez / Ponente:DON ANDRES SANCHEZ MAGRO
Fecha de Resolución:16/02/2015
Número Procedimiento Concursal:323/2013
Datos Registrales:
Tomo:
15012
Libro:
0
Folio:
110
Hoja:
8-250310
Inscripción:
5
Fecha Inscripción11/11/2021
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15012 , F 110, S 8, H M 250310, I/A 5 (11/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-221-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:ESTUDIOS DE TRANSPORTES Y ADUANAS SA
Nif:A82559535
Cese de las limitaciones de las facultades de administración
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 2 DE MADRID
Juez / Ponente:ANDRES SANCHEZ MAGRO
Parte Dispositiva:
CESE DE LAS LIMITACIONES A LAS FACULTADES DE ADMINISTRACION Y DISPOSICION DEL.DEUDOR
Fecha de Resolución:05/10/2021
Número Procedimiento Concursal:323/2013
Datos Registrales:
Tomo:
15012
Libro:
0
Folio:
110
Hoja:
8-250310
Inscripción:
5
Fecha Inscripción11/11/2021
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15012 , F 110, S 8, H M 250310, I/A 5 (11/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-221-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:ESTUDIOS DE TRANSPORTES Y ADUANAS SA
Nif:A82559535
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Insuficiencia de la masa activa
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 2 DE MADRID
Juez / Ponente:ANDRES SANCHEZ MAGRO
Parte Dispositiva:
CONCLUSION DEL CONCURSO POR INSUFICIENCIA DE MASA ACTIVA, CESE DE LAS LIMITACIONES A LAS FACULTADES DE ADMINISTRACION Y DISPOSICION DEL DEUDOR Y EXTINCION DE LA SOCIEDAD
Fecha de Resolución:05/10/2021
Número Procedimiento Concursal:323/2013
Datos Registrales:
Tomo:
15012
Libro:
0
Folio:
110
Hoja:
8-250310
Inscripción:
5
Fecha Inscripción11/11/2021
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15012 , F 110, S 8, H M 250310, I/A 5 (11/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-221-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:ESTUDIOS DE TRANSPORTES Y ADUANAS SA
Nif:A82559535
Resolución sobre las facultades de administración
Órgano afectado:Administrador Único
Tipo resolución:Intervención
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 2 DE MADRID
Número:2
Juez / Ponente:DON ANDRES SANCHEZ MAGRO
Parte Dispositiva:
Se acuerda la suspensión en el ejercicio por el deudor ESTUDIOS DE TRANSPORTES Y ADUANAS, SA, de las facultades de administración y disposición de su patrimonio, siendo las facultades de la administración concursal las propias de la situación de sustitución por el Administrador concursal
Fecha de Resolución:16/02/2015
Número Procedimiento Concursal:323/2013
Datos Registrales:
Tomo:
15012
Libro:
0
Folio:
110
Hoja:
8-250310
Inscripción:
A
Fecha Inscripción12/03/2015
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15012 , F 110, S 8, H M 250310, I/A A (12/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-54-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:ESTUDIOS DE TRANSPORTES Y ADUANAS SA
Nif:A82559535
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Rico D'orador Salvador
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 2 DE MADRID
Número:2
Juez / Ponente:DON ANDRES SANCHEZ MAGRO
Fecha de Resolución:16/02/2015
Número Procedimiento Concursal:323/2013
Datos Registrales:
Tomo:
15012
Libro:
0
Folio:
110
Hoja:
8-250310
Inscripción:
A
Fecha Inscripción12/03/2015
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15012 , F 110, S 8, H M 250310, I/A A (12/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-54-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:ESTUDIOS DE TRANSPORTES Y ADUANAS SA
Nif:A82559535
Auto de declaración de concurso
Tipo Concurso:Necesario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 2 DE MADRID
Número:2
Juez / Ponente:DON ANDRES SANCHEZ MAGRO
Parte Dispositiva:
Se declara en concurso de acreedores a la sociedad
Fecha de Resolución:16/02/2015
Número Procedimiento Concursal:323/2013
Datos Registrales:
Tomo:
15012
Libro:
0
Folio:
110
Hoja:
8-250310
Inscripción:
A
Fecha Inscripción12/03/2015
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15012 , F 110, S 8, H M 250310, I/A A (12/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-54-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/03/2010)
CVE: BORME-B-2010-66-28
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15012 , F 109, S 8, H M 250310, I/A 4 (18/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-61-28
- 2007
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/01/2009)
CVE: BORME-B-2009-28-28