ESTUDIOS DE INGENIERIA ADAPTADA SL - EXTINGUIDA
Dirección social POLIG SARRIGUREN BIDEA 15 - INDUSTRIAL ARETA
Código Postal 31620
Municipio Huarte/Uharte
Provincia Navarra
Razón Social ESTUDIOS DE INGENIERIA ADAPTADA SL
CIF B31825136
Capital Social 39789.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de otra maquinaria y equipo
Órgano Administración Administrador único
Propietario INSER HOLDING XXI SL
Auditor ERNST & YOUNG SL
VINCULACIONES DE ESTUDIOS DE INGENIERIA ADAPTADA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ESTUDIOS DE INGENIERIA ADAPTADA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Arrieta Elorriaga Borja | Apoderado | 02/04/2014 | 05/08/2019 |
De La Rica Amezaga Jose Antonio | Apoderado | 11/04/2014 | 05/08/2019 |
ERNST & YOUNG SL | Auditor | 21/10/2009 | 05/08/2019 |
FIDANJO 2007 SL | Consejero | 15/07/2009 | 05/08/2019 |
INSER HOLDING XXI SL | Socio Unico | 26/10/2017 | 05/08/2019 |
Merino Sainz Fidel | Administrador Unico | 26/10/2017 | 05/08/2019 |
Ramirez-martinez Escudero De La Miyar Rafael | Secretario No Consejero | 02/04/2014 | 05/08/2019 |
Moreno Castresana Gregorio | Apoderado | 29/09/2017 | 29/05/2018 |
Castillo Rodriguez Jorge Fernando | Apoderado | 11/04/2014 | 21/05/2018 |
6PUNTABECA SL | Consejero | 28/08/2017 | 26/10/2017 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ESTUDIOS DE INGENIERIA ADAPTADA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1082 , F 108, S 8, H NA 21540, I/A 27 (05/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-154-31
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1082 , F 108, S 8, H NA 21540, I/A 27 (05/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-154-31
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1082 , F 108, S 8, H NA 21540, I/A 27 (05/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-154-31
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1082 , F 108, S 8, H NA 21540, I/A 27 (05/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-154-31
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1082 , F 108, S 8, H NA 21540, I/A 25 (29/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-107-31
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1082 , F 108, S 8, H NA 21540, I/A 24 (21/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-101-31
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1082 , F 107, S 8, H NA 21540, I/A 23 (26/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-211-31
- Otras modificaciones estatutarias: Modificados los artículo 17º y 18º relativos al órgano de administración de la sociedad.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1082 , F 107, S 8, H NA 21540, I/A 23 (26/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-211-31
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1082 , F 107, S 8, H NA 21540, I/A 23 (26/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-211-31
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1082 , F 107, S 8, H NA 21540, I/A 23 (26/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-211-31