ESTUDIO Y EJECUCION DE OBRAS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Ctra La Estrecha, 46
Código Postal 33011
Municipio Oviedo
Provincia Asturias
Mapa Ver Mapa
Razón Social ESTUDIO Y EJECUCION DE OBRAS SL
CIF B74272683
Capital Social 3100.0 Euros
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 16/12/2009
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE ESTUDIO Y EJECUCION DE OBRAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ESTUDIO Y EJECUCION DE OBRAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gonzalez Pelaez Jose Luis | Administrador Unico | 02/02/2010 | 09/02/2017 |
Gonzalez Pelaez Jose Luis | Liquidador | 09/02/2017 | 09/02/2017 |
Gonzalez Perez Beatriz | Apoderado | 03/02/2011 | 09/02/2017 |
Perez Fernandez Maria De La Consolacion | Apoderado | 02/02/2010 | 09/02/2017 |
ACTOS BORME DE ESTUDIO Y EJECUCION DE OBRAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3826 , F 203, S 8, H AS 40756, I/A 4 (09/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-36-33
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3826 , F 203, S 8, H AS 40756, I/A 4 (09/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-36-33
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3826 , F 203, S 8, H AS 40756, I/A 4 (09/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-36-33
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3826 , F 203, S 8, H AS 40756, I/A 4 (09/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-36-33
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-160-33
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3826 , F 203, S 8, H AS 40756, I/A 3 (03/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-32-33
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-168-33
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3826 , F 202, S 8, H AS 40756, I/A 2 (02/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-31-33
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3826 , F 200, S 8, H AS 40756, I/A 1 (02/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-31-33
Dirección:C/ LA ESTRECHA NUMERO 46, PORTAL 12, BAJO 1 (OVIEDO)
Comienzo de operaciones:16/12/09
Capital:3.100,00 Euros
Objeto social:A-LA REALIZACION DE INVERSIONES SOBRE BIENES INMUEBLES, MEDIANTE CUALQUIERTITULO DE ADQUISICION Y LA EXPLOTACION DE TALES BIENES PARA LA OBTENCION DE RENTA POR CUALQUIER CLASE DE CONTRATO, ASI COMO LA EXPLOTACION EN GENERALDE INMUEBLES DIRECTAMENTE, CUALQUIER GENERO DE CESION EN VENTA O ARRENDAMIE
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3826 , F 200, S 8, H AS 40756, I/A 1 (02/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-31-33