ESTUDIO PILATES CORPORE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Luis Doreste Silva, 95
Código Postal 35004
Municipio Las Palmas de Gran Canaria
Provincia Las Palmas
Razón Social ESTUDIO PILATES CORPORE SL
CIF B35879675
Actividad Otras actividades deportivas
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE ESTUDIO PILATES CORPORE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ESTUDIO PILATES CORPORE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bosa Dominguez Alfonso | Liquidador | 18/02/2020 | 09/03/2020 |
Bovi Fabio | Administrador Unico | 23/09/2016 | 18/02/2020 |
Hernandez Herrera Jose Gregorio | Administrador Unico | 24/07/2013 | 23/09/2016 |
Huberman Nadia Patricia Sarudiansky | Administrador Mancomunado | 24/07/2013 | |
Urrutia Muñoz Julio Cesar | Administrador Mancomunado | 24/07/2013 |
ACTOS BORME DE ESTUDIO PILATES CORPORE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1782 , F 90, S 8, H GC 35888, I/A 6 (09/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-52-35
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1782 , F 56, S 8, H GC 35888, I/A 5 (18/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-39-35
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1782 , F 56, S 8, H GC 35888, I/A 5 (18/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-39-35
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1782 , F 56, S 8, H GC 35888, I/A 5 (18/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-39-35
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1782 , F 56, S 8, H GC 35888, I/A 4 (23/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-189-35
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1782 , F 56, S 8, H GC 35888, I/A 4 (23/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-189-35
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1782 , F 56, S 8, H GC 35888, I/A 3 (24/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-145-35
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1782 , F 56, S 8, H GC 35888, I/A 3 (24/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-145-35
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1782 , F 56, S 8, H GC 35888, I/A 3 (24/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-145-35
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-163-35