ESTUDIO DE INVERSIONES E INMUEBLES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl José Aguilar, 1
Código Postal 46022
Municipio València
Provincia Valencia
Mapa Ver Mapa
Razón Social ESTUDIO DE INVERSIONES E INMUEBLES SL
CIF A96977608
Capital Social 10000.0 Euros
Actividad Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
Nombres Anteriores
- ESTUDIO DE INVERSIONES E INMUEBLES SA
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE ESTUDIO DE INVERSIONES E INMUEBLES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ESTUDIO DE INVERSIONES E INMUEBLES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Escrig Tena Maria Isabel | Administrador Unico | 08/03/2017 | 16/01/2024 |
Escrig Tena Maria Isabel | Liquidador Unico | 16/01/2024 | 16/01/2024 |
Noguera Escrig Andrea | Apoderado | 04/05/2017 | 16/01/2024 |
Escrig Tena Maria Isabel | Administrador Solidario | 24/09/2015 | 08/03/2017 |
Noguera Puchol Francisco | Administrador Solidario | 24/09/2015 | 08/03/2017 |
Escrig Tena Maria Isabel | Administrador Solidario | 15/10/2010 | 24/09/2015 |
Noguera Puchol Francisco | Administrador Solidario | 15/10/2010 | 24/09/2015 |
Escrig Tena Maria Isabel | Administrador Solidario | 04/10/2010 | |
Noguera Puchol Francisco | Administrador Solidario | 04/10/2010 |
ACTOS BORME DE ESTUDIO DE INVERSIONES E INMUEBLES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6611, L 3915, F 222, S 8, H V 71523, I/A 8 (16/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-16-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6611, L 3915, F 222, S 8, H V 71523, I/A 8 (16/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-16-46
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6611, L 3915, F 222, S 8, H V 71523, I/A 8 (16/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-16-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6611, L 3915, F 222, S 8, H V 71523, I/A 8 (16/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-16-46
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6611, L 3915, F 222, S 8, H V 71523, I/A 8 (16/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-16-46
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6611, L 3915, F 221, S 8, H V 71523, I/A 7 (04/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-88-46
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6611, L 3915, F 220, S 8, H V 71523, I/A 6 (08/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-52-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6611, L 3915, F 220, S 8, H V 71523, I/A 6 (08/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-52-46
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6611, L 3915, F 220, S 8, H V 71523, I/A 6 (08/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-52-46
- Consultoría y asesoramiento comercial y empresarial. El análisis, la realización, desarrollo y comercialización de aplicaciones informáticas y cuantas operaciones sean preparatorias, complementarias, auxiliares o accesorias. La compraventa, promoción, construcción, explotación, arrendamiento y admi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6611, L 3915, F 218, S 8, H V 71523, I/A 5 (24/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-188-46