ESTUDIO DE COCINAS Y ARMARIOS RBJ SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Almirall Cadarso, 21
Código Postal 46005
Municipio València
Provincia Valencia
Razón Social ESTUDIO DE COCINAS Y ARMARIOS RBJ SL
CIF B98212236
Capital Social 3400.0 Euros
Actividad Comercio al por menor de muebles, aparatos de iluminación y otros artículos de uso doméstico en establecimientos especializados
Fecha de Constitución 04/01/2010
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE ESTUDIO DE COCINAS Y ARMARIOS RBJ SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ESTUDIO DE COCINAS Y ARMARIOS RBJ SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Juan Juan Rafael | Apoderado | 17/08/2018 | 21/02/2023 |
Marti Galan Juan Antonio | Administrador Unico | 29/01/2010 | 21/02/2023 |
Marti Galan Juan Antonio | Liquidador Unico | 21/02/2023 | 21/02/2023 |
ACTOS BORME DE ESTUDIO DE COCINAS Y ARMARIOS RBJ SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9129, L 6413, F 28, S 8, H V 137091, I/A 3 (21/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-41-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9129, L 6413, F 28, S 8, H V 137091, I/A 3 (21/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-41-46
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9129, L 6413, F 28, S 8, H V 137091, I/A 3 (21/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-41-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9129, L 6413, F 28, S 8, H V 137091, I/A 3 (21/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-41-46
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9129, L 6413, F 28, S 8, H V 137091, I/A 3 (21/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-41-46
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9129, L 6413, F 28, S 8, H V 137091, I/A 2 (17/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-163-46
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-180-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9129, L 6413, F 26, S 8, H V 137091, I/A 1 (29/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-26-46
Dirección:C/ ALMIRANTE CADARSO 21 1 (VALENCIA)
Comienzo de operaciones:04/01/10
Capital:3.400,00 Euros
Objeto social:Intermediación en el comercio. La promoción y construcción por cuenta propia y ajena de toda clase de edificaciones. La fabricación, comercializaciónal por mayor y al por menor, distribución, compraventa, instalación, mantenimiento reparación, de todo tipo o clase de artículos relacionados con la m
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9129, L 6413, F 26, S 8, H V 137091, I/A 1 (29/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-26-46