ESTUDI JURIDIC BARCELONA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Consell de Cent, 301
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social ESTUDI JURIDIC BARCELONA SL
CIF B60103322
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE ESTUDI JURIDIC BARCELONA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ESTUDI JURIDIC BARCELONA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Barbero Bonastre Teresa | Apoderado | 17/08/2010 | 19/12/2019 |
De Rivera Pla Maria Del Carmen | Apoderado | 17/08/2010 | 19/12/2019 |
Martinez Fontes Enric | Apoderado | 17/08/2010 | 19/12/2019 |
Rodenas Barrera Armando | Apoderado | 17/08/2010 | 19/12/2019 |
Rodenas Barrera Armando | Administrador Unico | 03/05/2017 | 19/12/2019 |
Rodenas Barrera Armando | Liquidador | 19/12/2019 | 19/12/2019 |
Tio Lopez Juan Maria | Apoderado | 17/08/2010 | 19/12/2019 |
Trigueros Juan Juan Jesus | Apoderado | 17/08/2010 | 19/12/2019 |
Rodenas Barrera Armando | Administrador Unico | 23/04/2012 | 03/05/2017 |
Zanon Gonzalez Carlos | Administrador Unico | 17/08/2010 | 23/04/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ESTUDI JURIDIC BARCELONA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24695 , F 31, S 8, H B 78856, I/A 11 (19/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-247-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24695 , F 31, S 8, H B 78856, I/A 11 (19/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-247-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24695 , F 31, S 8, H B 78856, I/A 11 (19/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-247-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24695 , F 30, S 8, H B 78856, I/A 10 (03/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-88-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24695 , F 30, S 8, H B 78856, I/A 9 (23/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-84-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24695 , F 30, S 8, H B 78856, I/A 9 (23/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-84-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-191-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-226-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24695 , F 29, S 8, H B 78856, I/A 8 (17/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-166-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24695 , F 29, S 8, H B 78856, I/A 7 (17/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-166-08