ESTUDI FORT PIENC SL - EXTINGUIDA
Dirección social G.V. Corts Catalanes, 697
Código Postal 08013
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social ESTUDI FORT PIENC SL
CIF B66631904
Capital Social 3010.0 Euros
Actividad Gestión y administración de la propiedad inmobiliaria
Fecha de Constitución 27/10/2015
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Ortiz Nessier Nelido Alberto
VINCULACIONES DE ESTUDI FORT PIENC SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ESTUDI FORT PIENC SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ortiz Nessier Nelido Alberto | Administrador Unico | 02/03/2018 | 16/10/2020 |
Ortiz Nessier Nelido Alberto | Administrador Mancomunado | 03/03/2016 | 02/03/2018 |
Pablo Adrian Serangeli | Administrador Mancomunado | 03/03/2016 | 02/03/2018 |
Ortiz Nessier Nelido Alberto | Administrador Unico | 05/11/2015 | 03/03/2016 |
ACTOS BORME DE ESTUDI FORT PIENC SL
- JUZGADO SOCIAL NUMERO 30 DE BARCELONA, RESOLUCION FIRME DE FECHA 18 DE MAYO DE 2023, DECLARACION DE INSOLVENCIA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45048 , F 114, S 8, H B 475384, I/A 6 (12/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-115-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45048 , F 113, S 8, H B 475384, I/A 5 (16/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-207-08
- JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 4 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 230/2020, AUTO FIRME DE FECHA 09/03/2020, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO Y CONCLUSION DEL CONCURSO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45048 , F 113, S 8, H B 475384, I/A 5 (16/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-207-08
- DECLARACION DE UNIPERSONALIDAD, SIENDO EL SOCIO UNICO: NELIDO ALBERTO ORTIZ NESSIER
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45048 , F 113, S 8, H B 475384, I/A 4 (02/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-50-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45048 , F 113, S 8, H B 475384, I/A 4 (02/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-50-08
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45048 , F 113, S 8, H B 475384, I/A 4 (02/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-50-08
- GV DE LES CORTS CATALANES,697, LOCAL TIENDA 1 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45048 , F 113, S 8, H B 475384, I/A 3 (03/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-49-08
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45048 , F 113, S 8, H B 475384, I/A 3 (03/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-49-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45048 , F 113, S 8, H B 475384, I/A 3 (03/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-49-08
- PERDIDA DE LA CONDICION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45048 , F 112, S 8, H B 475384, I/A 2 (03/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-49-08