ESTRUCTURAS Y MOBILIARIO INOXIDABLE SL - EXTINGUIDA
Dirección social C/ TORREBLANCA UNO S/N - NAVE E, C.P. 41500,
Código Postal 41500
Municipio Alcalá de Guadaíra
Provincia Sevilla
Razón Social ESTRUCTURAS Y MOBILIARIO INOXIDABLE SL
CIF B90167040
Capital Social 30000.0 Euros
Actividad Fabricación de carpintería metálica
Fecha de Constitución 06/11/2014
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE ESTRUCTURAS Y MOBILIARIO INOXIDABLE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ESTRUCTURAS Y MOBILIARIO INOXIDABLE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Lopez Morgado Fernando Luis | Administrador Solidario | 07/08/2020 | 16/02/2021 |
Lopez Morgado Fernando Luis | Liquidador Solidario | 16/02/2021 | 16/02/2021 |
Peñaloza Ruiz Jose Carlos | Administrador Solidario | 07/08/2020 | 16/02/2021 |
Peñaloza Ruiz Jose Carlos | Liquidador Solidario | 16/02/2021 | 16/02/2021 |
Rey Berraquero Juan Jose | Administrador Solidario | 07/08/2020 | 16/02/2021 |
Rey Berraquero Juan Jose | Liquidador Solidario | 16/02/2021 | 16/02/2021 |
Rey Berraquero Juan Jose | Administrador Unico | 14/11/2014 | 07/08/2020 |
ACTOS BORME DE ESTRUCTURAS Y MOBILIARIO INOXIDABLE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5937 , F 44, S 8, H SE103141, I/A 3 (16/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-37-41
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5937 , F 44, S 8, H SE103141, I/A 3 (16/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-37-41
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Liquidadores Solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5937 , F 44, S 8, H SE103141, I/A 3 (16/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-37-41
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5937 , F 44, S 8, H SE103141, I/A 3 (16/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-37-41
Administrador Solidario
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5937 , F 44, S 8, H SE103141, I/A 3 (16/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-37-41
- C/ TORREBLANCA UNO S/N - NAVE E, C.P. 41500, (ALCALA DE GUADAIRA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5937 , F 44, S 8, H SE103141, I/A 2 (07/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-158-41
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5937 , F 44, S 8, H SE103141, I/A 2 (07/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-158-41
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 3. Domicilio social.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5937 , F 44, S 8, H SE103141, I/A 2 (07/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-158-41
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5937 , F 44, S 8, H SE103141, I/A 2 (07/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-158-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5937 , F 44, S 8, H SE103141, I/A 2 (07/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-158-41