ESTRUCTURAS METALICAS TALLERES GALEA SL - EXTINGUIDA
Municipio Mérida
Provincia Badajoz
Razón Social ESTRUCTURAS METALICAS TALLERES GALEA SL
CIF B06309413
Actividad Fabricación de estructuras metálicas y sus componentes
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE ESTRUCTURAS METALICAS TALLERES GALEA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ESTRUCTURAS METALICAS TALLERES GALEA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alonso Ayuso Vazquez | Liquidador | 28/07/2022 | 28/07/2022 |
Alonso Ayuso Vazquez | Administrador Unico | 28/07/2022 | |
Ayuso Vazquez Alonso | Administrador Unico | 08/07/2016 | 28/07/2022 |
Jesus Leal Silvero | Apoderado | 15/01/2018 | 28/07/2022 |
Ayuso Vazquez Alonso | Administrador Mancomunado | 08/07/2016 | |
Leal Becerra Jose | Administrador Mancomunado | 08/07/2016 |
ACTOS BORME DE ESTRUCTURAS METALICAS TALLERES GALEA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 191 , F 143, S 8, H BA 10105, I/A 4 (28/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-148-06
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 191 , F 143, S 8, H BA 10105, I/A 4 (28/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-148-06
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 191 , F 143, S 8, H BA 10105, I/A 4 (28/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-148-06
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 191 , F 143, S 8, H BA 10105, I/A 4 (28/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-148-06
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 191 , F 143, S 8, H BA 10105, I/A 3 (15/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-15-06
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 191 , F 143, S 8, H BA 10105, I/A 2 (08/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-136-06
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 191 , F 143, S 8, H BA 10105, I/A 2 (08/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-136-06
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 191 , F 143, S 8, H BA 10105, I/A 2 (08/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-136-06
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-194-06
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-216-06