ESTRATEGIA DE NEGOCIOS CARMEN2 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Hermanos Becquer, 7
Código Postal 28006
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social ESTRATEGIA DE NEGOCIOS CARMEN2 SL
CIF B86140928
Capital Social 225000.0 Euros
Actividad Establecimientos de bebidas
Fecha de Constitución 17/02/2011
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE ESTRATEGIA DE NEGOCIOS CARMEN2 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ESTRATEGIA DE NEGOCIOS CARMEN2 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garcia De Castro Escorial Adrian Jose | Liquidador | 24/09/2020 | 24/09/2020 |
Garcia De Castro Escorial Adrian Jose | Administrador Mancomunado | 07/03/2011 | 24/09/2020 |
Perera Briones Cesar | Apoderado Mancomunado | 14/08/2017 | 24/09/2020 |
Perera Taboada Samuel | Liquidador | 24/09/2020 | 24/09/2020 |
Perera Taboada Samuel | Administrador Mancomunado | 07/03/2011 | 24/09/2020 |
Perera Briones Cesar | Administrador Mancomunado | 07/03/2011 | 14/08/2017 |
ACTOS BORME DE ESTRATEGIA DE NEGOCIOS CARMEN2 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28611 , F 56, S 8, H M 515195, I/A 5 (24/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-191-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28611 , F 56, S 8, H M 515195, I/A 5 (24/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-191-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28611 , F 56, S 8, H M 515195, I/A 5 (24/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-191-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28611 , F 56, S 8, H M 515195, I/A 5 (24/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-191-28
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28611 , F 56, S 8, H M 515195, I/A 4 (14/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-159-28
- Otras modificaciones estatutarias: Modificado el artículo 21.- Organo de administración
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28611 , F 55, S 8, H M 515195, I/A 3 (14/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-159-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28611 , F 55, S 8, H M 515195, I/A 3 (14/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-159-28
Capital Anterior: | 100.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 125.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 225.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 125,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28611 , F 54, S 8, H M 515195, I/A 2 (12/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-35-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28611 , F 52, S 8, H M 515195, I/A 1 (07/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-52-28
Dirección:C/ HERMANOS BECQUER 7 1º (MADRID)
Comienzo de operaciones:17/02/11
Capital:100.000,00 Euros
Objeto social:LA EXPLOTACION DE NEGOCIOS DE HOSTELERIA, TALES COMO BARES, RESTAURANTES, PUBS, CAFETERIAS O ESTABLECIMIENTOS ANALOGOS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28611 , F 52, S 8, H M 515195, I/A 1 (07/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-52-28