ESTIVILL INVERSIONES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Josep Estivill, 46
Código Postal 08027
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social ESTIVILL INVERSIONES SL
CIF B62277116
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE ESTIVILL INVERSIONES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ESTIVILL INVERSIONES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Freixes Gracia Cristina Mercedes | Administrador Mancomunado | 18/06/2018 | 29/12/2020 |
Freixes Gracia Cristina Mercedes | Administrador Mancomunado | 01/08/2018 | 29/12/2020 |
Freixes Gracia Merce | Administrador Mancomunado | 18/06/2018 | 29/12/2020 |
Freixes Gracia Merce | Administrador Mancomunado | 01/08/2018 | 29/12/2020 |
Gracia Martinez Isabel | Liquidador | 29/12/2020 | 29/12/2020 |
ACTOS BORME DE ESTIVILL INVERSIONES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32694 , F 184, S 8, H B 214024, I/A 5 (29/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-3-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32694 , F 184, S 8, H B 214024, I/A 5 (29/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-3-08
Administrador Mancomunado
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32694 , F 184, S 8, H B 214024, I/A 5 (29/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-3-08
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32694 , F 184, S 8, H B 214024, I/A 4 (01/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-153-08
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32694 , F 183, S 8, H B 214024, I/A 3 (18/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-122-08