ESTETIC CONDAL SL
Dirección social Cl Bailen, 63
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social ESTETIC CONDAL SL
CIF B63142467
Actividad Actividades de mantenimiento físico
Fecha de Constitución 19/03/2003
Teléfono 93 245 61 09
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE ESTETIC CONDAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ESTETIC CONDAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Xia Fan | Administrador Unico | 26/10/2009 | 03/06/2011 |
Mesa Moreno Encarnacion | Administrador Unico | 15/10/2009 | 26/10/2009 |
Mayoral Cidoncha Montserrat | Administrador Unico | 15/10/2009 |
ACTOS BORME DE ESTETIC CONDAL SL
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35454 , F 131, S 8, H B 268280, I/A 6 (03/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-113-08
- CAMBIO DE SOCIO UNICO PASANDO A SER EL NUEVO SOCIO UNICO DOÑA XIA FAN
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35454 , F 130, S 8, H B 268280, I/A 5 (26/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-212-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35454 , F 130, S 8, H B 268280, I/A 5 (26/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-212-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35454 , F 130, S 8, H B 268280, I/A 5 (26/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-212-08
- DECLARACION DE UNIPERSONALIDAD, SIENDO EL SOCIO UNICO DOÑA ENCARNACION MESA MORENO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35454 , F 130, S 8, H B 268280, I/A 4 (15/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-205-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35454 , F 130, S 8, H B 268280, I/A 4 (15/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-205-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35454 , F 130, S 8, H B 268280, I/A 4 (15/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-205-08