ESTERICLIN SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Jazmines, 15
Código Postal 28400
Municipio Collado Villalba
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social ESTERICLIN SL
CIF B85867950
Capital Social 3100.0 Euros
Actividad Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
Fecha de Constitución 22/01/2010
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE ESTERICLIN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ESTERICLIN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Villoslada Garcia Eduardo | Liquidador | 10/02/2014 | 10/02/2014 |
Villoslada Garcia Eduardo | Administrador Unico | 17/10/2011 | 10/02/2014 |
Corredera Arnaiz Maria Jesus Del Carmen | Administrador Unico | 10/02/2010 | 17/10/2011 |
ACTOS BORME DE ESTERICLIN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27342 , F 200, S 8, H M 492686, I/A 3 (10/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-33-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27342 , F 200, S 8, H M 492686, I/A 3 (10/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-33-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27342 , F 200, S 8, H M 492686, I/A 3 (10/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-33-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27342 , F 200, S 8, H M 492686, I/A 3 (10/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-33-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27342 , F 199, S 8, H M 492686, I/A 2 (17/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-205-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27342 , F 199, S 8, H M 492686, I/A 2 (17/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-205-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27342 , F 198, S 8, H M 492686, I/A 1 (10/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-34-28
Dirección:C/ JAZMINES 15 BAJO B (COLLADO VILLALBA)
Comienzo de operaciones:22/01/10
Capital:3.100,00 Euros
Objeto social:La intermediación en consultorías, asesoramientos, auditorias, controles, mediciones y formación
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27342 , F 198, S 8, H M 492686, I/A 1 (10/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-34-28