ESTELAR RESOLUTION SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Camino del Prado, 1
Código Postal 03650
Municipio El Pinós/Pinoso
Provincia Alicante/Alacant
Mapa Ver Mapa
Razón Social ESTELAR RESOLUTION SL
CIF B66921925
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Intermediarios del comercio de productos diversos
Fecha de Constitución 04/01/2017
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE ESTELAR RESOLUTION SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ESTELAR RESOLUTION SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Mellado Moreno Estefania | Liquidador | 11/07/2018 | 11/07/2018 |
Mellado Moreno Estefania | Administrador Unico | 01/02/2017 | 11/07/2018 |
Valenzuela Barranco Lidia | Administrador Unico | 10/01/2017 | 01/02/2017 |
ACTOS BORME DE ESTELAR RESOLUTION SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4140 , F 223, S 8, H A 161014, I/A 3 (11/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-139-03
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4140 , F 223, S 8, H A 161014, I/A 3 (11/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-139-03
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4140 , F 223, S 8, H A 161014, I/A 3 (11/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-139-03
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4140 , F 223, S 8, H A 161014, I/A 3 (11/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-139-03
- CMNO DEL PRADO 1 (PINOSO)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4140 , F 223, S 8, H A 161014, I/A 2 (10/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-137-03
- DECLARACION DE CAMBIO DE SOCIO UNICO,PASANDO A SER DON DOÑA ESTEFANIA MELLADO MORENO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45716 , F 191, S 8, H B 496749, I/A 2 (01/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-29-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45716 , F 191, S 8, H B 496749, I/A 2 (01/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-29-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45716 , F 191, S 8, H B 496749, I/A 2 (01/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-29-08
- DECLARACION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL, SIENDO SOCIO UNICO LIDIA VALENZUELA BARRANCO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45716 , F 190, S 8, H B 496749, I/A 1 (10/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-12-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45716 , F 190, S 8, H B 496749, I/A 1 (10/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-12-08