ESTEL REFORMES INTEGRALS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Jaume Balmes, 80
Código Postal 08830
Municipio Sant Boi de Llobregat
Provincia Barcelona
Razón Social ESTEL REFORMES INTEGRALS SL
CIF B63493100
Fecha de Constitución 30/03/2004
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Herran Trujillo Oscar David
VINCULACIONES DE ESTEL REFORMES INTEGRALS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ESTEL REFORMES INTEGRALS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Herran Trujillo Jhon Sebastian | Apoderado Solidario | 29/08/2018 | 14/10/2021 |
Herran Trujillo Oscar David | Administrador Unico | 29/08/2018 | 14/10/2021 |
Lasarte Asensio Enrique | Administrador Solidario | 29/08/2018 | |
Lasarte Asensio Javier | Administrador Solidario | 29/08/2018 |
ACTOS BORME DE ESTEL REFORMES INTEGRALS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36506 , F 79, S 8, H B 291817, I/A 5 (14/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-203-08
- JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 6 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 617/2021, AUTO FIRME DE FECHA 16/07/2021, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO Y CONCLUSION DEL CONCURSO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36506 , F 79, S 8, H B 291817, I/A 5 (14/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-203-08
- Otras modificaciones estatutarias: ARTICULO 19.- SISTEMA RETRIBUTIVO DEL ORGANO DE ADMINISTRACION SOCIAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36506 , F 79, S 8, H B 291817, I/A 4 (05/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-111-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36506 , F 78, S 8, H B 291817, I/A 3 (29/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-171-08
- CL JAUME BALMES Num.80 P.1 PTA.1 (SANT BOI DE LLOBREGAT)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36506 , F 77, S 8, H B 291817, I/A 2 (29/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-171-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36506 , F 77, S 8, H B 291817, I/A 2 (29/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-171-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36506 , F 77, S 8, H B 291817, I/A 2 (29/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-171-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-187-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-209-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-185-08