ESTANY GOLD SL - EXTINGUIDA
Municipio Mollerussa
Provincia Lleida
Razón Social ESTANY GOLD SL
CIF B25491390
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE ESTANY GOLD SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ESTANY GOLD SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
De Cruz Escola Jaume | Administrador Unico | 24/07/2014 | 01/07/2016 |
GRAIP SA | Socio único | 01/07/2016 | |
Graus Simo Francisco | Apoderado | 12/08/2014 | 01/07/2016 |
De Cruz Escola Jaume | Apoderado | 12/08/2014 | |
Graus Simo Francisco | Administrador Unico | 24/07/2014 |
ACTOS BORME DE ESTANY GOLD SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 727 , F 6, S 8, H L 13837, I/A 9 (01/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-131-25
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 727 , F 6, S 8, H L 13837, I/A 9 (01/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-131-25
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 727 , F 6, S 8, H L 13837, I/A 9 (01/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-131-25
Administrador Unico
Socio único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 727 , F 6, S 8, H L 13837, I/A 9 (01/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-131-25
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 725 , F 180, S 8, H L 13837, I/A 8 (12/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-157-25
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 725 , F 180, S 8, H L 13837, I/A 7 (12/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-157-25
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 725 , F 180, S 8, H L 13837, I/A 6 (24/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-145-25
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 725 , F 180, S 8, H L 13837, I/A 6 (24/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-145-25
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-150-25
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-162-25