ESTAMPACIONES MORELLA SL - EXTINGUIDA
Provincia Asturias
Razón Social ESTAMPACIONES MORELLA SL
CIF B33800657
Actividad Forja, estampación y embutición de metales; metalurgia de polvos
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único GRUPO EMPRESARIAL RUIZ SL
Propietario GRUPO EMPRESARIAL RUIZ SL
VINCULACIONES DE ESTAMPACIONES MORELLA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ESTAMPACIONES MORELLA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRUPO EMPRESARIAL RUIZ SL | Administrador Unico | 13/06/2013 | 29/12/2020 |
GRUPO EMPRESARIAL RUIZ SL | Socio Unico | 19/01/2011 | 29/12/2020 |
Martinez Ruiz Maria Morella | Administrador Unico | 13/06/2013 |
ACTOS BORME DE ESTAMPACIONES MORELLA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2799 , F 204, S 8, H AS 12478, I/A 9 (29/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-4-33
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2799 , F 204, S 8, H AS 12478, I/A 9 (29/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-4-33
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2799 , F 204, S 8, H AS 12478, I/A 7 (13/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-116-33
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2799 , F 204, S 8, H AS 12478, I/A 7 (13/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-116-33
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-194-33
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2799 , F 204, S 8, H AS 12478, I/A 6 (19/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-20-33
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-143-33
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-161-33