ESTAMPACIONES IRU SAL - EXTINGUIDA
Municipio Abadiño
Provincia Bizkaia
Razón Social ESTAMPACIONES IRU SAL
CIF A48548499
Actividad Forja, estampación y embutición de metales; metalurgia de polvos
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Echevarria Eguiarte Juan Luis
VINCULACIONES DE ESTAMPACIONES IRU SAL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ESTAMPACIONES IRU SAL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Arguinzoniz Bengoa Angel | Consejero | 23/07/2009 | 06/10/2010 |
Echevarria Eguiarte Juan Luis | Presidente | 23/07/2009 | 06/10/2010 |
Echevarria Eguiarte Juan Luis | Consejero | 23/07/2009 | 06/10/2010 |
San Millan Alvarado Laura | Apoderado | 24/03/2010 | 06/10/2010 |
Mendicute Astigarraga Maria Vicenta | Apoderado | 24/03/2010 | |
Dominguez Parra Juan Antonio | Consejero | 23/07/2009 | |
Martin Bravo Secundino | Presidente | 23/07/2009 |
ACTOS BORME DE ESTAMPACIONES IRU SAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4909 , F 15, S 8, H BI 4943,A , I/ 23 (06/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-208-48
- Como consecuencia de la escisión Total de la sociedad ESTAMPACIONES IRU SAL se omitió publicar su Disolución y
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4909 , F 15, S 8, H BI 4943,A , I/ 23 (06/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-208-48
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4909 , F 15, S 8, H BI 4943,A , I/ 23 (06/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-208-48
- Escision
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4909 , F 15, S 8, H BI 4943,A , I/ 23 (06/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-208-48
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4909 , F 15, S 8, H BI 4943,A , I/ 23 (06/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-201-48
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (05/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-134-48
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/05/2010)
CVE: BORME-B-2010-102-48
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4909 , F 14, S 8, H BI 4943,A , I/ 22 (24/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-65-48
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4909 , F 14, S 8, H BI 4943,A , I/ 22 (24/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-65-48
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2009)
CVE: BORME-B-2009-153-48