ESTAMPACIONES ARROLA SL - EXTINGUIDA
Municipio Oñati
Provincia Gipuzkoa
Razón Social ESTAMPACIONES ARROLA SL
CIF B20638961
Actividad Fabricación de pernos y productos de tornillería
Página Web www.espytes.com
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE ESTAMPACIONES ARROLA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ESTAMPACIONES ARROLA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aramburu Chinchurreta Jose-maria | Presidente | 12/01/2015 | |
Aramburu Chinchurreta Jose-maria | Consejero | 12/01/2015 | |
Aramburu Chinchurreta Jose-maria | Apoderado | 12/01/2015 | |
Ecenarro Azcarate Gaspar | Consejero | 12/01/2015 | |
Ezenarro Arejolaleiba Eneida | Apoderado | 24/01/2011 | 12/01/2015 |
Gaztelu Arejola-leiba Jose-luis | Consejero | 12/01/2015 | |
Goikoetxea Rodriguez Iñaki | Apoderado | 12/01/2015 | |
Goikoetxea Rodriguez Iñaki | Secretario | 25/02/2013 | 12/01/2015 |
Goikoetxea Rodriguez Iñaki | Consejero | 25/02/2013 | 12/01/2015 |
Iñarra Ganchegui Jose Maria | Consejero | 12/01/2015 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ESTAMPACIONES ARROLA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1717 , F 90, S 8, H SS 14983, I/A 9 (12/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-19-20
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1717 , F 90, S 8, H SS 14983, I/A 9 (12/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-19-20
Director Gerente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1717 , F 90, S 8, H SS 14983, I/A 9 (12/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-19-20
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1717 , F 90, S 8, H SS 14983, I/A 9 (12/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-19-20
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1717 , F 90, S 8, H SS 14983, I/A 8 (25/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-43-20
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1717 , F 90, S 8, H SS 14983, I/A 8 (25/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-43-20
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-191-20
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1717 , F 90, S 8, H SS 14983, I/A 7 (24/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-22-20
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1717 , F 90, S 8, H SS 14983, I/A 7 (24/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-22-20
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-186-20