ESTAMBRIL SYQUR PROJECT SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Garcilaso, 138
Código Postal 08201
Municipio Sabadell
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social ESTAMBRIL SYQUR PROJECT SL
CIF B65504102
Capital Social 953000.0 Euros
Actividad Actividades de consultoría informática
Fecha de Constitución 09/02/2011
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE ESTAMBRIL SYQUR PROJECT SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ESTAMBRIL SYQUR PROJECT SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Llivina Carbonell Joan | Administrador Unico | 11/07/2012 | 10/10/2013 |
Llivina Carbonell Joan | Liquidador | 10/10/2013 | 10/10/2013 |
Jimenez Maroto Antonio Manuel | Administrador Unico | 09/03/2011 | 11/07/2012 |
ACTOS BORME DE ESTAMBRIL SYQUR PROJECT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42417 , F 155, S 8, H B 407253, I/A 4 (10/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-201-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42417 , F 155, S 8, H B 407253, I/A 4 (10/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-201-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42417 , F 155, S 8, H B 407253, I/A 4 (10/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-201-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42417 , F 155, S 8, H B 407253, I/A 3 (11/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-140-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42417 , F 155, S 8, H B 407253, I/A 3 (11/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-140-08
Capital Anterior: | 3.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 950.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 953.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 31.666,67 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42417 , F 153, S 8, H B 407253, I/A 2 (04/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-92-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42417 , F 150, S 8, H B 407253, I/A 1 (09/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-55-08
Dirección:CL GARCILASO Num.138 (SABADELL)
Comienzo de operaciones:09/02/11
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:INVESTIGACION,DESARROLLO,COMERCIALIZACION EN MERCADO DIRECTO O A TRAVES VIA TELEMATICA,DE PLATAFORMAS,PROGRAMAS INFORMATICOS,CURSOS DE FORMACION DESTINADOS A ENSEÑANZA,CAPACITACION DE PERSONAS EN HABILIDADES SOBRE SALUD,ETC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42417 , F 150, S 8, H B 407253, I/A 1 (09/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-55-08