ESTALVIDA FP 10 - EXTINGUIDA
VINCULACIONES DE ESTALVIDA FP 10
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ESTALVIDA FP 10
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ferre Sole Antoni | Miem.Com.Ctr | 09/10/2009 | 02/07/2015 |
FORVIS MAZARS AUDITORES SLP | Auditor | 24/02/2009 | 02/07/2015 |
Llanos Serral Xavier | Miem.Com.Ctr | 09/10/2009 | 02/07/2015 |
Llanos Serral Xavier | Secr.Com.Ctr | 09/10/2009 | 02/07/2015 |
MAZARS AUDITORES SL | Auditor | 14/11/2011 | 02/07/2015 |
Sans Sole Antoni | Pres.Com.Ctr | 22/03/2011 | 02/07/2015 |
Sans Sole Antoni | Miem.Com.Ctr | 09/10/2009 | 02/07/2015 |
Ferre Sole Antoni | Pres.Com.Ctr | 09/10/2009 | 22/03/2011 |
ACTOS BORME DE ESTALVIDA FP 10
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2125 , F 129, S 8, H T 27073, I/A 10 (02/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-128-43
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2125 , F 129, S 8, H T 27073, I/A 10 (02/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-128-43
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2125 , F 129, S 8, H T 27073, I/A 9 (14/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-225-43
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2011)
CVE: BORME-B-2011-130-43
- EL INTEGRANTE DEL PLAN DE PENSIONES "EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO DE SALOU" HA CAUSADO BAJA EN EL FONDO DE PENSIONES DE LA SOCIEDAD DE ESTA HOJA CON FECHA 26/12/2007
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2125 , F 129, S 8, H T 27073, I/A 8 (22/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-65-43
Pres.Com.Ctr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2125 , F 129, S 8, H T 27073, I/A 8 (22/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-65-43
Pres.Com.Ctr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2125 , F 129, S 8, H T 27073, I/A 8 (22/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-65-43
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/05/2010)
CVE: BORME-B-2010-97-43
- Queda integrado en "Estalvida Fons de Pensions 10", el "PLAN DE PENSIONS DELS EMPLEATS D'AJUNTAMENT DE SALOU".-Queda integrado en "Estalvida Fons de Pensions 10", el plan de pensiones "PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME DE TARRAGONA"Queda integrado en "Estalvida Fons de Pensions 10", el plande pensiones "CAIXA TARRAGONA EMPRESAS".-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2125 , F 128, S 8, H T 27073, I/A 6 (09/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-202-43
- Cambio del Organo de Administración: Comisión de Control
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2125 , F 128, S 8, H T 27073, I/A 7 (09/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-200-43