ESTAI CONTROL Y PROYECTOS DEL NOROESTE SL - EXTINGUIDA
Municipio A Coruña
Provincia A Coruña
Razón Social ESTAI CONTROL Y PROYECTOS DEL NOROESTE SL
CIF B15546146
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE ESTAI CONTROL Y PROYECTOS DEL NOROESTE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ESTAI CONTROL Y PROYECTOS DEL NOROESTE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Amallo Del Corral Pablo De | Administrador Unico | 14/03/2012 | 05/01/2016 |
De Amallo Corral Pablo | Liquidador | 03/07/2014 | 05/01/2016 |
Rodriguez Iglesias Ildefonso | Apoderado | 06/05/2010 | 05/01/2016 |
De Amallo Corral Pablo | Administrador Unico | 03/07/2014 | |
Castro Nores Rafael Miguel | Administrador Unico | 06/05/2010 | 14/03/2012 |
Castro Nores Rafael Miguel | Administrador Mancomunado | 06/05/2010 | |
Rodriguez Iglesias Ildefonso | Administrador Mancomunado | 06/05/2010 |
ACTOS BORME DE ESTAI CONTROL Y PROYECTOS DEL NOROESTE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3147 , F 6, S 8, H C 15749, I/A 13 (05/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-6-15
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3147 , F 6, S 8, H C 15749, I/A 13 (05/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-6-15
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3147 , F 6, S 8, H C 15749, I/A 12 (03/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-129-15
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3147 , F 6, S 8, H C 15749, I/A 12 (03/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-129-15
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3147 , F 6, S 8, H C 15749, I/A 12 (03/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-129-15
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3147 , F 5, S 8, H C 15749, I/A 11 (14/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-60-15
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3147 , F 5, S 8, H C 15749, I/A 11 (14/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-60-15
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2011)
CVE: BORME-B-2011-212-15
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-205-15
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3147 , F 4, S 8, H C 15749, I/A 10 (06/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-92-15