ESTACION DE SERVICIO VIVAR DEL CID SA - EXTINGUIDA
Razón Social ESTACION DE SERVICIO VIVAR DEL CID SA
CIF A09043738
Actividad Comercio al por menor de combustible para la automoción en establecimientos especializados
Órgano Administración Administradores mancomunados
Propietario INICIATIVAS Y PROYECTOS DEL NORTE SL
VINCULACIONES DE ESTACION DE SERVICIO VIVAR DEL CID SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ESTACION DE SERVICIO VIVAR DEL CID SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cobo San Miguel Federico | Administrador Mancomunado | 25/06/2021 | 24/03/2023 |
Gomis Galan Fernando | Administrador Mancomunado | 25/06/2021 | 24/03/2023 |
INICIATIVAS Y PROYECTOS DEL NORTE SL | Socio Unico | 25/06/2021 | 24/03/2023 |
Diez Ubierna Pablo | Administrador Unico | 05/03/2021 | 25/06/2021 |
Corada Perez Jose Miguel | Administrador Solidario | 30/04/2019 | 05/03/2021 |
Diez Ubierna Pablo | Administrador Solidario | 11/05/2011 | 05/03/2021 |
Diez Peña Jose Antonio | Administrador Solidario | 11/05/2011 | 30/04/2019 |
Diez Arnaiz Jose Antonio | Administrador Solidario | 17/08/2009 | 11/05/2011 |
Diez Arnaiz Pablo | Administrador Solidario | 17/08/2009 | 11/05/2011 |
ACTOS BORME DE ESTACION DE SERVICIO VIVAR DEL CID SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 220, L 12, F 191, S 8, H BU 459, I/A 13 (24/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-62-09
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 220, L 12, F 191, S 8, H BU 459, I/A 13 (24/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-62-09
- De conformidad con el art.231 del RRM se ha practicado cierre provisional por plazo de seis meses a la hoja registral de la Sociedad ESTACION DE SERVICIO VIVAR DEL CID SA CIF A09043738, absorbida por "INICIATIVAS Y PROYECTOS DEL NORTE SL" CIF B39537535 inscrita en el Registro mercantil de Santande
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 220, L 12, F 191, S 8, H BU 459, I/A 12 N (01/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-47-09
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 220, L 12, F 191, S 8, H BU 459, I/A 12 (25/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-124-09
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 220, L 12, F 191, S 8, H BU 459, I/A 12 (25/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-124-09
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 220, L 12, F 191, S 8, H BU 459, I/A 12 (25/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-124-09
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 220, L 12, F 191, S 8, H BU 459, I/A 12 (25/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-124-09
- Artículo de los estatutos: Artículo 13º.- La administración podrá corresponder a un Administrador Unico, varios Administradores Solidarios (entre dos y siete), dos Administradores Mancomunados o un Consejo de Administración
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 220, L 12, F 190, S 8, H BU 459, I/A 11 (05/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-48-09
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 220, L 12, F 190, S 8, H BU 459, I/A 11 (05/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-48-09
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 220, L 12, F 190, S 8, H BU 459, I/A 11 (05/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-48-09