ESTACION DE SERVICIO ROYCAB SA - EXTINGUIDA
Municipio Perales del Alfambra
Provincia Teruel
Razón Social ESTACION DE SERVICIO ROYCAB SA
CIF A44160430
Actividad Comercio al por menor de combustible para la automoción en establecimientos especializados
Órgano Administración Administrador único
Propietario GASOLEOS TERUEL SA
VINCULACIONES DE ESTACION DE SERVICIO ROYCAB SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ESTACION DE SERVICIO ROYCAB SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Barrera Fuertes Angel | Liquidador | 21/12/2023 | 21/12/2023 |
Barrera Fuertes Angel | Administrador Unico | 21/01/2022 | 21/12/2023 |
GASOLEOS TERUEL SA | Socio Unico | 21/01/2022 | 21/12/2023 |
Jose Luis Vicente Pascual | Apoderado | 21/01/2022 | 21/12/2023 |
Cabañero Valiente Alicia | Administrador Solidario | 18/05/2009 | 21/01/2022 |
Royo Pascual Jaime | Administrador Solidario | 18/05/2009 | 21/01/2022 |
ACTOS BORME DE ESTACION DE SERVICIO ROYCAB SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 179, L 179, F 45, S 8, H TE 2370, I/A 10 (21/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-3-44
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 179, L 179, F 45, S 8, H TE 2370, I/A 10 (21/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-3-44
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 179, L 179, F 45, S 8, H TE 2370, I/A 10 (21/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-3-44
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 179, L 179, F 45, S 8, H TE 2370, I/A 10 (21/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-3-44
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 179, L 179, F 45, S 8, H TE 2370, I/A 9 (21/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-22-44
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 179, L 179, F 44, S 8, H TE 2370, I/A 8 (21/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-22-44
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 179, L 179, F 44, S 8, H TE 2370, I/A 7 (21/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-22-44
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 179, L 179, F 44, S 8, H TE 2370, I/A 7 (21/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-22-44
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 179, L 179, F 44, S 8, H TE 2370, I/A 7 (21/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-22-44
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 179, L 179, F 44, S 8, H TE 2370, I/A 6 (15/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-74-44