ESTABLECIMIENTOS ASI O MAS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Levante, 35
Código Postal 28016
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social ESTABLECIMIENTOS ASI O MAS SL
CIF B87189221
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 13/01/2015
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE ESTABLECIMIENTOS ASI O MAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ESTABLECIMIENTOS ASI O MAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Queipo Rodriguez Jose Ramon | Liquidador | 14/11/2019 | 14/11/2019 |
Queipo Rodriguez Jose Ramon | Administrador Unico | 15/02/2019 | 14/11/2019 |
Losa Lopez Maria Sonia | Administrador Unico | 20/05/2016 | 15/02/2019 |
Losa Lopez Maria Sonia | Socio Unico | 20/05/2016 | 15/02/2019 |
Rodriguez Vela Manuel | Administrador Unico | 15/01/2015 | 20/05/2016 |
ACTOS BORME DE ESTABLECIMIENTOS ASI O MAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33002 , F 96, S 8, H M 594079, I/A 6 (14/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-224-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33002 , F 96, S 8, H M 594079, I/A 6 (14/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-224-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33002 , F 96, S 8, H M 594079, I/A 6 (14/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-224-28
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33002 , F 96, S 8, H M 594079, I/A 6 (14/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-224-28
- AVDA DE LEVANTE 35 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33002 , F 96, S 8, H M 594079, I/A 5 (15/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-38-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33002 , F 96, S 8, H M 594079, I/A 5 (15/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-38-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33002 , F 96, S 8, H M 594079, I/A 5 (15/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-38-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33002 , F 95, S 8, H M 594079, I/A 4 (15/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-37-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33002 , F 95, S 8, H M 594079, I/A 3 (20/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-102-28
- C/ GENERAL ZABALA 35 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33002 , F 95, S 8, H M 594079, I/A 2 (20/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-102-28