ESSENTIAL TECH SA - EXTINGUIDA
Dirección social Av Sarria, 102
Código Postal 08017
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social ESSENTIAL TECH SA
CIF A87494639
Capital Social 60000.0 Euros
Fecha de Constitución 17/02/2016
Órgano Administración Administrador único
Propietario ALZETTE TOPCO SCA
VINCULACIONES DE ESSENTIAL TECH SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ESSENTIAL TECH SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALZETTE TOPCO SCA | Socio Unico | 13/02/2020 | 08/11/2021 |
Bossy Jean-francois Pascal Emmanuel | Apoderado | 04/03/2020 | 08/11/2021 |
Caballero Martinez Jose Gabriel | Apoderado | 04/03/2020 | 08/11/2021 |
Carrascosa Cendan Sergio | Apoderado | 04/03/2020 | 08/11/2021 |
Culubret Canal Ilona | Apoderado | 04/03/2020 | 08/11/2021 |
Davies Simon David Austin | Apoderado | 04/03/2020 | 08/11/2021 |
Gomez De Cadiñanos Maure Carmen | Apoderado | 04/03/2020 | 08/11/2021 |
Gonzaga Rullan Janer Luis | Apoderado Mancomunado Solidario | 08/01/2021 | 08/11/2021 |
Gonzalez Fuster Joan Josep | Apoderado | 04/03/2020 | 08/11/2021 |
Hernandez Puertolas Pavia Alejandro | Representante | 13/02/2020 | 08/11/2021 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ESSENTIAL TECH SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47322 , F 30, S 8, H B 548453, I/A 18 (08/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-219-08
Liquidador
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47322 , F 30, S 8, H B 548453, I/A 18 (08/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-219-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47322 , F 30, S 8, H B 548453, I/A 18 (08/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-219-08
Apoderado Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47322 , F 28, S 8, H B 548453, I/A 17 (08/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-10-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47322 , F 28, S 8, H B 548453, I/A 17 (08/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-10-08
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47322 , F 26, S 8, H B 548453, I/A 16 (19/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-166-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47322 , F 26, S 8, H B 548453, I/A 16 (19/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-166-08
- Otras modificaciones estatutarias: ARTICULO 7.- TRANSMISIBILIDAD DE LAS ACCIONES. ARTICULO 8.- USUFRUCTO,COPROPIEDAD,PRENDA Y EMBARGO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47322 , F 25, S 8, H B 548453, I/A 15 (10/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-116-08
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICACION DE LOS ARTICULOS 5,6 Y 13 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. MODIFICACION DEL SISTEMA DE REPRESENTACION DE LAS ACCIONES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47322 , F 24, S 8, H B 548453, I/A 14 (10/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-116-08
- DECLARACION DE CAMBIO DE ACCIONISTA UNICO, SIENDO EL NUEVO ACCIONISTA UNICO: HESPERIDES BAY S.L
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47322 , F 24, S 8, H B 548453, I/A 13 (10/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-116-08