ESPONA TEX SL - EXTINGUIDA
Dirección social CL COLON,581 INTERIOR,NAVES 13 Y 14 POL.IND.COLO
Municipio Terrassa
Provincia Barcelona
Razón Social ESPONA TEX SL
CIF B65011868
Capital Social 660000.0 Euros
Actividad Fabricación de otros productos textiles de uso técnico e industrial
Fecha de Constitución 23/12/2008
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE ESPONA TEX SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ESPONA TEX SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Llivina Carbonell Joan | Liquidador | 18/07/2013 | 14/10/2013 |
Llivina Carbonell Juan | Administrador Unico | 20/03/2013 | 18/07/2013 |
Espona Subirana Carlos | Administrador Unico | 19/01/2009 | 20/03/2013 |
ACTOS BORME DE ESPONA TEX SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40969 , F 31, S 8, H B 374296, I/A 6 (14/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-201-08
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40969 , F 30, S 8, H B 374296, I/A 5 (18/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-140-08
Capital Anterior: | 60.700,00 | Euros |
Aumento de capital: | 599.300,00 | Euros |
Capital Actual: | 660.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 987,31 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40969 , F 30, S 8, H B 374296, I/A 5 (18/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-140-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40969 , F 30, S 8, H B 374296, I/A 5 (18/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-140-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40969 , F 30, S 8, H B 374296, I/A 5 (18/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-140-08
- JUZGADO SOCIAL 30 BARCELONA,EJECUCION 131/2012,RESOLUCION FIRME DE FECHA 8 DE FEBRERO DE 2013,DECLARACION DE INSOLVENCIA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40969 , F 30, S 8, H B 374296, I/A 4 (02/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-86-08
- DECLARACION DE LA CONDICION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL SIENDO EL SOCIO UNICO LA ENTIDAD "ESTAMBRIL, S.A."
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40969 , F 30, S 8, H B 374296, I/A 3 (20/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-61-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40969 , F 30, S 8, H B 374296, I/A 3 (20/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-61-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40969 , F 30, S 8, H B 374296, I/A 3 (20/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-61-08
Capital Anterior: | 3.100,00 | Euros |
Aumento de capital: | 57.600,00 | Euros |
Capital Actual: | 60.700,00 | Euros |
Porcentaje: | 1.858,06 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40969 , F 29, S 8, H B 374296, I/A 2 (08/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-52-08