ESPLAI MAS SALLENT SL - EXTINGUIDA
Razón Social ESPLAI MAS SALLENT SL
CIF B55030035
Capital Social 203100.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 12/02/2009
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE ESPLAI MAS SALLENT SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ESPLAI MAS SALLENT SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Jorge Laucirica Gari | Liquidador | 09/11/2023 | 09/11/2023 |
Jorge Laucirica Gari | Administrador Unico | 14/10/2014 | 09/11/2023 |
Josep Maria Planas Gras | Administrador Unico | 05/07/2011 | 14/10/2014 |
Jordi Cruilles Rigola | Administrador Solidario | 20/03/2009 | 05/07/2011 |
Josep Maria Planas Gras | Administrador Solidario | 20/03/2009 | 05/07/2011 |
ACTOS BORME DE ESPLAI MAS SALLENT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2725 , F 61, S 8, H GI 48561, I/A 5 (09/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-218-17
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2725 , F 61, S 8, H GI 48561, I/A 5 (09/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-218-17
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2725 , F 61, S 8, H GI 48561, I/A 5 (09/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-218-17
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2725 , F 61, S 8, H GI 48561, I/A 5 (09/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-218-17
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2725 , F 61, S 8, H GI 48561, I/A 4 (14/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-205-17
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2725 , F 61, S 8, H GI 48561, I/A 4 (14/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-205-17
Capital Anterior: | 3.100,00 | Euros |
Aumento de capital: | 200.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 203.100,00 | Euros |
Porcentaje: | 6.451,61 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2725 , F 61, S 8, H GI 48561, I/A 3 (19/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-229-17
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-167-17
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2725 , F 60, S 8, H GI 48561, I/A 2 (05/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-137-17
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2725 , F 60, S 8, H GI 48561, I/A 2 (05/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-137-17