ESPIRITU SANTO 44 SL - EXTINGUIDA
Dirección social RUA de Ildefonso Sanchez Mera, 14
Código Postal 15706
Municipio Santiago de Compostela
Provincia A Coruña
Razón Social ESPIRITU SANTO 44 SL
CIF B15745102
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Marques De Castro Pedro Jose
Propietario Marques De Castro Pedro Jose
VINCULACIONES DE ESPIRITU SANTO 44 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ESPIRITU SANTO 44 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Basante Ares Carmen | Apoderado | 19/06/2013 | 28/10/2013 |
Marques De Castro Pedro Jose | Socio Unico | 14/05/2013 | 28/10/2013 |
Marques De Castro Pedro Jose | Administrador Unico | 14/05/2013 | 28/10/2013 |
Rey Caride Elisa | Administrador Unico | 14/05/2013 |
ACTOS BORME DE ESPIRITU SANTO 44 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 195 , F 105, S 8, H SC 25583, I/A 9 (28/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-213-15
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 195 , F 105, S 8, H SC 25583, I/A 9 (28/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-213-15
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 195 , F 103, S 8, H SC 25583, I/A 8 (19/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-121-15
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 195 , F 103, S 8, H SC 25583, I/A 7 (14/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-94-15
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 195 , F 103, S 8, H SC 25583, I/A 7 (14/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-94-15
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 195 , F 103, S 8, H SC 25583, I/A 7 (14/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-94-15
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-185-15
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-190-15
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2009)
CVE: BORME-B-2009-156-15