ESPECTACULOS SL - EXTINGUIDA
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social ESPECTACULOS SL
CIF B08034142
Capital Social 256147.21 Euros
Actividad Actividades de exhibición cinematográfica
Página Web www.arrakis.es/~aljarafe
Nombres Anteriores
- ESPECTACULOS SA
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE ESPECTACULOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ESPECTACULOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Padro Capmany Teresa | Liquidador | 27/03/2019 | 29/07/2019 |
Viladomiu Padro Maria Angeles | Apoderado | 09/10/2012 | 29/07/2019 |
Padro Capmany Jose Maria | Consejero | 12/07/2013 | 27/03/2019 |
Padro Capmany Jose Maria | Consejero Delegado | 12/07/2013 | 27/03/2019 |
Padro Capmany Jose Maria | Consejero | 26/04/2016 | 27/03/2019 |
Padro Capmany Jose Maria | Consejero Delegado | 26/04/2016 | 27/03/2019 |
Padro Capmany Teresa | Consejero | 12/07/2013 | 27/03/2019 |
Padro Capmany Teresa | Consejero | 26/04/2016 | 27/03/2019 |
Padro Capmany Teresa | Presidente | 02/08/2016 | 27/03/2019 |
PARADIGMA ARTS INVEST SL | Consejero | 26/04/2016 | 27/03/2019 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ESPECTACULOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45284 , F 149, S 8, H B 34850, I/A 49 (29/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-149-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45284 , F 149, S 8, H B 34850, I/A 49 (29/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-149-08
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45284 , F 149, S 8, H B 34850, I/A 48 (27/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-65-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45284 , F 149, S 8, H B 34850, I/A 48 (27/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-65-08
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45284 , F 149, S 8, H B 34850, I/A 48 (27/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-65-08
- JUZGADO MERCANTIL 2 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 133/2017, AUTO FIRME DE FECHA 08/05/2018, CONCLUSION DEL CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45284 , F 149, S 8, H B 34850, I/A 47 (25/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-104-08
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45284 , F 149, S 8, H B 34850, I/A 47 (25/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-104-08
- JUZGADO MERCANTIL 2 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO ABREVIADO DE CONCURSO VOLUNTARIO 133/2017, AUTO FIRME DE FECHA 27/02/2017, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45284 , F 148, S 8, H B 34850, I/A 46 (08/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-89-08
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45284 , F 148, S 8, H B 34850, I/A 46 (08/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-89-08
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45284 , F 148, S 8, H B 34850, I/A 45 (02/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-152-08