ESPECTACULOS MARCOS VALBUENA SL - EXTINGUIDA
Provincia León
Razón Social ESPECTACULOS MARCOS VALBUENA SL
CIF B24306755
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE ESPECTACULOS MARCOS VALBUENA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ESPECTACULOS MARCOS VALBUENA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Marcos Andres Jesus | Liquidador Mancomunado | 27/10/2021 | 27/10/2021 |
Marcos Andres Jesus | Administrador Mancomunado | 21/09/2020 | 27/10/2021 |
Marcos Andres Maria Fabiola | Administrador Mancomunado | 21/09/2020 | 27/10/2021 |
Marcos Andres Ruth-maria | Liquidador Mancomunado | 27/10/2021 | 27/10/2021 |
Marcos Andres Ruth-maria | Administrador Mancomunado | 21/09/2020 | 27/10/2021 |
Andres Vega Maria-fabiola | Administrador Solidario | 21/09/2020 | |
Marcos Valbuena Jesus | Administrador Solidario | 21/09/2020 |
ACTOS BORME DE ESPECTACULOS MARCOS VALBUENA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 717 , F 182, S 8, H LE 6359, I/A 4 (27/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-211-24
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 717 , F 182, S 8, H LE 6359, I/A 4 (27/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-211-24
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 717 , F 182, S 8, H LE 6359, I/A 4 (27/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-211-24
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 717 , F 182, S 8, H LE 6359, I/A 4 (27/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-211-24
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 717 , F 182, S 8, H LE 6359, I/A 3 (21/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-187-24
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 717 , F 182, S 8, H LE 6359, I/A 3 (21/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-187-24
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 717 , F 182, S 8, H LE 6359, I/A 3 (21/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-187-24
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2011)
CVE: BORME-B-2012-14-24
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2010)
CVE: BORME-B-2010-221-24
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2009)
CVE: BORME-B-2009-228-24