ESPECIFICOS CARABANCHEL SL - EXTINGUIDA
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social ESPECIFICOS CARABANCHEL SL
CIF B28436079
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE ESPECIFICOS CARABANCHEL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ESPECIFICOS CARABANCHEL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ledesma Minguez Emilia Isabel | Liquidador Solidario | 28/07/2020 | 05/08/2022 |
Perez De La Ossa De Bascaran Dolores | Liquidador Solidario | 28/07/2020 | 05/08/2022 |
Segovia Sanchez Maria Rosario | Liquidador Solidario | 28/07/2020 | 05/08/2022 |
Alegre Sanchez Luciano | Consejero Delegado Mancomunado | 12/06/2013 | 28/07/2020 |
Alegre Sanchez Luciano | Consejero | 12/06/2013 | 28/07/2020 |
Flores Flores Isabel | Consejero Delegado Mancomunado | 12/06/2013 | 28/07/2020 |
Flores Flores Isabel | Consejero | 12/06/2013 | 28/07/2020 |
Ledesma Minguez Emilia Isabel | Secretario | 14/04/2016 | 28/07/2020 |
Ledesma Minguez Emilia Isabel | Consejero Delegado Mancomunado | 12/06/2013 | 28/07/2020 |
Ledesma Minguez Emilia Isabel | Consejero | 12/06/2013 | 28/07/2020 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ESPECIFICOS CARABANCHEL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13162 , F 202, S 8, H M 89150, I/A 26 (05/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-154-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13162 , F 202, S 8, H M 89150, I/A 25 (28/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-149-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13162 , F 202, S 8, H M 89150, I/A 25 (28/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-149-28
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13162 , F 202, S 8, H M 89150, I/A 25 (28/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-149-28
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13162 , F 201, S 8, H M 89150, I/A 24 (16/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-123-28
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13162 , F 201, S 8, H M 89150, I/A 24 (16/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-123-28
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13162 , F 201, S 8, H M 89150, I/A 23 (14/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-77-28
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13162 , F 201, S 8, H M 89150, I/A 23 (14/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-77-28
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13162 , F 201, S 8, H M 89150, I/A 22 (12/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-115-28
Consejero Delegado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13162 , F 201, S 8, H M 89150, I/A 22 (12/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-115-28