ESPECIALIDADES HYDRA SL - EXTINGUIDA
Provincia Barcelona
Razón Social ESPECIALIDADES HYDRA SL
CIF B61588083
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE ESPECIALIDADES HYDRA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ESPECIALIDADES HYDRA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Kevin James Boyd | Consejero | 11/01/2018 | 22/01/2021 |
Luis Octavio De Souza | Liquidador | 22/01/2021 | 22/01/2021 |
Luiz Octavio De Souza | Consejero | 22/01/2021 | |
Sean Clay | Presidente | 18/03/2019 | 22/01/2021 |
Sean Clay | Consejero | 18/03/2019 | 22/01/2021 |
Vallejo Coll Alfred | Secretario No Consejero | 21/07/2009 | 22/01/2021 |
Neil Harvey Daws | Presidente | 18/03/2019 | |
Neil Harvey Daws | Consejero | 18/03/2019 | |
David John Meredith | Consejero | 11/01/2018 | |
Guitart Carrero Moira | Secretario No Consejero | 21/07/2009 |
ACTOS BORME DE ESPECIALIDADES HYDRA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31465 , F 151, S 8, H B 171041, I/A 23 (22/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-20-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31465 , F 151, S 8, H B 171041, I/A 23 (22/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-20-08
Consejero
Liquidador
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31465 , F 151, S 8, H B 171041, I/A 23 (22/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-20-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31465 , F 151, S 8, H B 171041, I/A 22 (18/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-59-08
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31465 , F 151, S 8, H B 171041, I/A 22 (18/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-59-08
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31465 , F 151, S 8, H B 171041, I/A 21 (11/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-13-08
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31465 , F 151, S 8, H B 171041, I/A 21 (11/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-13-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-191-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-225-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2009)
CVE: BORME-B-2009-204-08