ESPARTINAS GLOBAL SA - EXTINGUIDA
Municipio Sevilla
Provincia Sevilla
Razón Social ESPARTINAS GLOBAL SA
CIF A91759845
Actividad Otras actividades deportivas
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE ESPARTINAS GLOBAL SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ESPARTINAS GLOBAL SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CREMADES & CALVO-SOTELO ABOGADOS SEVILLA SLP | Liquidador Unico | 24/09/2019 | 09/02/2022 |
Garcia Morales Antonio Miguel | Consejero | 24/09/2019 | 09/02/2022 |
Gomez Fernandez Ivan | Consejero | 24/09/2019 | 09/02/2022 |
Rodriguez Cantos Maria Pilar | Consejero | 24/09/2019 | 09/02/2022 |
Rodriguez Conde Juan Antonio | Consejero | 24/09/2019 | 09/02/2022 |
Rodriguez Sanchez Juan Jose | Secretario No Consejero | 24/09/2019 | 09/02/2022 |
Torrecillas Mendez Juan Antonio | Gerente | 20/10/2014 | 09/02/2022 |
Corrales Carmona Juan Pedro | Consejero | 11/07/2016 | 24/09/2019 |
Hervas Nieto Olga Maria | Presidente | 11/07/2016 | 24/09/2019 |
Hervas Nieto Olga Maria | Consejero | 11/07/2016 | 24/09/2019 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ESPARTINAS GLOBAL SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4969 , F 188, S 8, H SE 80332, I/A 8 (09/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-34-41
Gerente
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4969 , F 188, S 8, H SE 80332, I/A 8 (09/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-34-41
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4969 , F 187, S 8, H SE 80332, I/A 7 (24/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-188-41
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4969 , F 187, S 8, H SE 80332, I/A 7 (24/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-188-41
- Otras modificaciones estatutarias: 16.CONSEJO DE ADMINISTRACION
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4969 , F 187, S 8, H SE 80332, I/A 7 (24/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-188-41
Consejero
Liquidador Unico
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4969 , F 187, S 8, H SE 80332, I/A 7 (24/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-188-41
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4969 , F 187, S 8, H SE 80332, I/A 7 (24/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-188-41
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4969 , F 186, S 8, H SE 80332, I/A 6 (11/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-137-41
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4969 , F 186, S 8, H SE 80332, I/A 6 (11/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-137-41
- "Rehabilitar y conservar el patrimonio histórico-artístico del Municipio -en base al artículo 25 a) de la Ley 27/2014, de 27 de Diciembre planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística, Protección y gestión del Patrimonio histórico. Promoción y gestión de la vivienda de protección pública
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4969 , F 186, S 8, H SE 80332, I/A 5 (10/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-93-41