ESPARTINAS DESARROLLO LOCAL SA - EXTINGUIDA
Municipio Espartinas
Provincia Sevilla
Razón Social ESPARTINAS DESARROLLO LOCAL SA
CIF A91275693
Actividad Organización de convenciones y ferias de muestras
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Salado Jimenez Domingo
VINCULACIONES DE ESPARTINAS DESARROLLO LOCAL SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ESPARTINAS DESARROLLO LOCAL SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ayuntamiento De Espartinas | Liquidador Unico | 10/10/2016 | 22/06/2023 |
Castro Garcia Jorge Francisco | Apoderado | 16/12/2016 | 22/06/2023 |
Cueto Bellido Jose | Consejero | 17/04/2012 | 22/06/2023 |
Garcia Salado Silvia | Consejero | 17/04/2012 | 22/06/2023 |
Jimenez Rodriguez Javier | Consejero | 17/04/2012 | 22/06/2023 |
Jimenez Rodriguez Javier | Vicepresidente | 17/04/2012 | 22/06/2023 |
Jimenez Rodriguez Javier | Consejero Delegado | 17/04/2012 | 22/06/2023 |
Marin Luque Matilde | Consejero | 17/04/2012 | 22/06/2023 |
Moreno Diaz Felipe | Consejero | 17/04/2012 | 22/06/2023 |
Salado Jimenez Domingo | Presidente | 17/04/2012 | 22/06/2023 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ESPARTINAS DESARROLLO LOCAL SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3716 , F 213, S 8, H SE 53158, I/A 11 (22/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-126-41
- Practicada EXTINCION Y CANCELACION de asientos de la sociedad "ESPARTINAS DESARROLLO LOCAL, S.A." N.I.F. A91275693, -no constando inscrita la declaración del concurso-, en virtud de AUTO 355/2023 dictado el 29/05/2023 por el Tribunal de Inst. Mercantil Sevilla -Sección 2ª- en el Proc. Concural 42/22
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3716 , F 213, S 8, H SE 53158, I/A 11 (22/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-126-41
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3716 , F 213, S 8, H SE 53158, I/A 11 (22/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-126-41
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3716 , F 213, S 8, H SE 53158, I/A 11 (22/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-126-41
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3716 , F 212, S 8, H SE 53158, I/A 10 3 (19/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-58-41
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3716 , F 212, S 8, H SE 53158, I/A 10 (16/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-243-41
- Cambio del Organo de Administración: Liquidadores Solidarios a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3716 , F 211, S 8, H SE 53158, I/A 9 (10/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-199-41
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFIACION DEL ARTICULO 29º.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3716 , F 211, S 8, H SE 53158, I/A 9 (10/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-199-41
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3716 , F 211, S 8, H SE 53158, I/A 9 (10/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-199-41
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3716 , F 211, S 8, H SE 53158, I/A 8 (20/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-229-41