ESPARTARIA SL - EXTINGUIDA
Razón Social ESPARTARIA SL
CIF B30754618
Capital Social 425480.0 Euros
VINCULACIONES DE ESPARTARIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ESPARTARIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Andres Jose Ayala Sanchez | Apoderado | 19/10/2021 | 27/07/2023 |
Maria Del Carmen Alcaraz Arcos | Administrador Unico | 27/07/2023 | |
Pablo Ayala Alcaraz | Apoderado | 15/10/2021 | 27/07/2023 |
ACTOS BORME DE ESPARTARIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1858 , F 42, S 8, H MU 38747, I/A 6 (27/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-147-30
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1858 , F 42, S 8, H MU 38747, I/A 6 (27/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-147-30
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1858 , F 42, S 8, H MU 38747, I/A 6 (27/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-147-30
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1858 , F 42, S 8, H MU 38747, I/A 6 (27/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-147-30
Capital Anterior: | 399.220,00 | Euros |
Aumento de capital: | 26.260,00 | Euros |
Capital Actual: | 425.480,00 | Euros |
Porcentaje: | 6,58 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1858 , F 42, S 8, H MU 38747, I/A 5 (29/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-127-30
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1858 , F 41, S 8, H MU 38747, I/A 4 (19/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-206-30
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1858 , F 40, S 8, H MU 38747, I/A 3 (15/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-203-30
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-172-30
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2011)
CVE: BORME-B-2011-126-30
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2011)
CVE: BORME-B-2011-126-30