ESPACIOS ALVARADO 4 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Miguel Angel, 4
Código Postal 28010
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social ESPACIOS ALVARADO 4 SL
CIF B87929790
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 05/10/2017
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE ESPACIOS ALVARADO 4 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ESPACIOS ALVARADO 4 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Andres Cogollos Jorge | Administrador Mancomunado | 24/10/2017 | 21/01/2022 |
Andres Cogollos Jorge | Apoderado Solidario | 31/07/2018 | 21/01/2022 |
Andres Cogollos Jorge | Apoderado | 06/07/2020 | 21/01/2022 |
Andres Cogollos Jorge | Liquidador Solidario | 21/01/2022 | 21/01/2022 |
Fleider Pave Javier Armando | Apoderado Solidario | 31/07/2018 | 21/01/2022 |
Postigo Saenz De Buruaga Christian | Administrador Mancomunado | 24/10/2017 | 21/01/2022 |
Postigo Saenz De Buruaga Christian | Apoderado | 06/07/2020 | 21/01/2022 |
Postigo Saenz De Buruaga Christian | Liquidador Solidario | 21/01/2022 | 21/01/2022 |
Postigo Y Saenz De Buruaga Christian | Apoderado Solidario | 31/07/2018 | 21/01/2022 |
Fleider Pave Javier Armando | Administrador Mancomunado | 24/10/2017 | 13/08/2018 |
ACTOS BORME DE ESPACIOS ALVARADO 4 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36451 , F 145, S 8, H M 654938, I/A 6 (21/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-19-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36451 , F 145, S 8, H M 654938, I/A 6 (21/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-19-28
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36451 , F 145, S 8, H M 654938, I/A 6 (21/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-19-28
Administrador Mancomunado
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36451 , F 145, S 8, H M 654938, I/A 6 (21/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-19-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36451 , F 145, S 8, H M 654938, I/A 5 (06/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-133-28
- C/ MIGUEL ANGEL 4 BAJO 10 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36451 , F 144, S 8, H M 654938, I/A 4 (13/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-161-28
- Otras modificaciones estatutarias: 29.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36451 , F 144, S 8, H M 654938, I/A 4 (13/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-161-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36451 , F 144, S 8, H M 654938, I/A 4 (13/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-161-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36451 , F 144, S 8, H M 654938, I/A 3 (31/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-152-28
- C/ PEDRO DE VALDIVIA 38 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36451 , F 143, S 8, H M 654938, I/A 2 (30/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-26-28