ESPACIO PLANO SL - EXTINGUIDA
Provincia Barcelona
Razón Social ESPACIO PLANO SL
CIF B63784490
Capital Social 86448.0 Euros
Actividad Comercio al por menor de muebles, aparatos de iluminación y otros artículos de uso doméstico en establecimientos especializados
Fecha de Constitución 04/03/2005
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE ESPACIO PLANO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ESPACIO PLANO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
De Ferrater Julia Clara Maria | Liquidador | 07/05/2012 | 19/11/2019 |
Garcia Costas Jose Alexandre | Liquidador | 07/05/2012 | 19/11/2019 |
De Ferrater Julia Clara Maria | Administrador Unico | 13/09/2011 | 07/05/2012 |
Garcia Costas Jose Alexandre | Administrador Unico | 13/09/2011 |
ACTOS BORME DE ESPACIO PLANO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37427 , F 131, S 8, H B 298725, I/A 5 (19/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-228-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37427 , F 131, S 8, H B 298725, I/A 5 (19/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-228-08
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37427 , F 131, S 8, H B 298725, I/A 4 (07/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-93-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37427 , F 131, S 8, H B 298725, I/A 4 (07/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-93-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37427 , F 131, S 8, H B 298725, I/A 4 (07/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-93-08
Capital Anterior: | 36.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 50.448,00 | Euros |
Capital Actual: | 86.448,00 | Euros |
Porcentaje: | 140,13 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37427 , F 130, S 8, H B 298725, I/A 3 (13/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-181-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37427 , F 130, S 8, H B 298725, I/A 3 (13/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-181-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37427 , F 130, S 8, H B 298725, I/A 3 (13/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-181-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-210-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2009)
CVE: BORME-B-2009-203-08