ESPACIO INDUSTRIAL CRONOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda de los Reyes Catolicos, 1
Municipio Burgos
Provincia Burgos
Razón Social ESPACIO INDUSTRIAL CRONOS SL
CIF B09491853
Capital Social 28100.0 Euros
Fecha de Constitución 19/06/2008
Órgano Administración Consejo de administración
Propietario IBERCAJA BANCO SA
VINCULACIONES DE ESPACIO INDUSTRIAL CRONOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ESPACIO INDUSTRIAL CRONOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CERRO MURILLO SA | Liquidador | 10/03/2015 | 19/02/2020 |
Garcia Cabeza Daniel | Apoderado Solidario | 14/03/2013 | 19/02/2020 |
IBERCAJA BANCO SA | Socio Unico | 10/03/2015 | 19/02/2020 |
Saiz Castaño Victor Eusebio | Apoderado Solidario | 14/03/2013 | 19/02/2020 |
Diaz Gomez Maria | Secretario | 14/11/2013 | 10/03/2015 |
Diaz Gomez Maria | Consejero | 14/11/2013 | 10/03/2015 |
Garcia Cabeza Daniel | Consejero | 11/10/2012 | 10/03/2015 |
VIVIENDAS CAJACIRCULO SA | Presidente | 10/03/2015 | |
VIVIENDAS CAJACIRCULO SA | Consejero | 10/03/2015 | |
VIVIENDAS CAJACIRCULO SA | Consejero | 28/09/2012 | 13/01/2015 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ESPACIO INDUSTRIAL CRONOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 687, L 478, F 220, S 8, H BU 12843, I/A 16 (19/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-39-09
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 654, L 445, F 106, S 8, H BU 12843, I/A 14 (10/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-51-09
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 654, L 445, F 106, S 8, H BU 12843, I/A 14 (10/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-51-09
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 654, L 445, F 106, S 8, H BU 12843, I/A 14 (10/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-51-09
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 654, L 445, F 106, S 8, H BU 12843, I/A 14 (10/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-51-09
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 654, L 445, F 106, S 8, H BU 12843, I/A 13 (17/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-245-09
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 654, L 445, F 106, S 8, H BU 12843, I/A 12 (14/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-222-09
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 654, L 445, F 105, S 8, H BU 12843, I/A 11 (14/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-222-09
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 654, L 445, F 105, S 8, H BU 12843, I/A 11 (14/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-222-09
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 654, L 445, F 104, S 8, H BU 12843, I/A 10 (14/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-55-09