ESPACIO DE COMUNICACION E IMAGEN SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Ciudad de Aguilas, 17
Código Postal 28030
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social ESPACIO DE COMUNICACION E IMAGEN SL
CIF B85232106
Actividad Actividades de producción cinematográfica y de vídeo
Fecha de Constitución 01/10/2007
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE ESPACIO DE COMUNICACION E IMAGEN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ESPACIO DE COMUNICACION E IMAGEN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bremon Sacristan Jose Antonio | Apoderado | 25/09/2015 | 12/04/2024 |
Sanchez Alvarez Ana Isabel | Administrador Unico | 18/12/2015 | 12/04/2024 |
Sanchez Alvarez Julio | Liquidador | 12/04/2024 | 12/04/2024 |
Sanz Sanchez Raul | Administrador Unico | 28/01/2013 | 18/12/2015 |
Flores Bartolome Maria Esperanza | Administrador Unico | 28/01/2013 |
ACTOS BORME DE ESPACIO DE COMUNICACION E IMAGEN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24763 , F 186, S 8, H M 445776, I/A 5 (12/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-77-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24763 , F 186, S 8, H M 445776, I/A 5 (12/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-77-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24763 , F 186, S 8, H M 445776, I/A 5 (12/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-77-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24763 , F 186, S 8, H M 445776, I/A 5 (12/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-77-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24763 , F 185, S 8, H M 445776, I/A 4 (18/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-247-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24763 , F 185, S 8, H M 445776, I/A 4 (18/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-247-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24763 , F 185, S 8, H M 445776, I/A 3 (25/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-189-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24763 , F 185, S 8, H M 445776, I/A 2 (28/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-24-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24763 , F 185, S 8, H M 445776, I/A 2 (28/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-24-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-203-28