ESOPCI FOMENTO Y DESARROLLO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Pau Casals, 1
Código Postal 43420
Municipio Santa Coloma de Queralt
Provincia Tarragona
Mapa Ver Mapa
Razón Social ESOPCI FOMENTO Y DESARROLLO SL
CIF B63684443
Capital Social 437654.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 02/12/2004
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Trull Rodriguez Javier
Propietario TRULL TRULL SL
VINCULACIONES DE ESOPCI FOMENTO Y DESARROLLO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ESOPCI FOMENTO Y DESARROLLO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Trull Rodriguez Javier | Administrador Unico | 01/12/2014 | 17/07/2020 |
TRULL TRULL SL | Socio Unico | 22/08/2017 | 17/07/2020 |
Lopez Marco Miguela | Administrador Unico | 30/01/2012 | 01/12/2014 |
Herrera Tur Isabel | Administrador Unico | 30/01/2012 |
ACTOS BORME DE ESOPCI FOMENTO Y DESARROLLO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2852 , F 169, S 8, H T 47694, I/A 4 (17/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-142-43
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2852 , F 169, S 8, H T 47694, I/A 4 (17/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-142-43
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2852 , F 169, S 8, H T 47694, I/A 3 (22/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-164-43
- C/ PAU CASALS 1 (SANTA COLOMA DE QUERALT)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2852 , F 168, S 8, H T 47694, I/A 2 (12/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-11-43
Capital Anterior: | 3.010,00 | Euros |
Aumento de capital: | 434.644,00 | Euros |
Capital Actual: | 437.654,00 | Euros |
Porcentaje: | 14.440,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37099 , F 108, S 8, H B 298330, I/A 3 (01/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-234-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37099 , F 108, S 8, H B 298330, I/A 3 (01/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-234-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37099 , F 108, S 8, H B 298330, I/A 3 (01/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-234-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37099 , F 107, S 8, H B 298330, I/A 2 (30/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-28-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37099 , F 107, S 8, H B 298330, I/A 2 (30/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-28-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-183-08