ESMG INVERSIONES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Pl Rabassalet, 1
Código Postal 08196
Municipio Sant Cugat del Vallès
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social ESMG INVERSIONES SL
CIF B65256448
Capital Social 50000.0 Euros
Actividad Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
Fecha de Constitución 15/01/2010
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE ESMG INVERSIONES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ESMG INVERSIONES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Fernandez De Pierola Maria Garin | Administrador Solidario | 18/02/2010 | 31/01/2012 |
Sanchez Yrazu Eduardo Javier | Liquidador | 31/01/2012 | 31/01/2012 |
Sanchiz Yrazu Eduardo Javier | Administrador Solidario | 18/02/2010 | 31/01/2012 |
ACTOS BORME DE ESMG INVERSIONES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41718 , F 159, S 8, H B 394450, I/A 3 (31/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-28-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41718 , F 159, S 8, H B 394450, I/A 3 (31/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-28-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41718 , F 159, S 8, H B 394450, I/A 3 (31/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-28-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-191-08
- Otras modificaciones estatutarias: ARTICULO 9: EL CARGO DE ADMINISTRADOR ES GRATUITO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41718 , F 159, S 8, H B 394450, I/A 2 (17/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-227-08
Capital Anterior: | 10.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 40.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 50.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 400,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41718 , F 159, S 8, H B 394450, I/A 2 (17/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-227-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41718 , F 157, S 8, H B 394450, I/A 1 (18/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-44-08
Dirección:PZ RABASSALET Num.1 (SANT CUGAT DEL VALLES)
Comienzo de operaciones:15/01/10
Capital:10.000,00 Euros
Objeto social:INTERMEDIACION DE SERVICIOS DE GESTION, CONSULTORIA, ASESORAMIENTO, ADMINISTRACION E INVERSION, ASI COMO LA ADMINISTRACION DE SOCIEDADES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41718 , F 157, S 8, H B 394450, I/A 1 (18/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-44-08